Vito Corciulo
wohnhaft in Bern, aus Italien Aktuelle Mandate: La Palma GmbH in Liquidation Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Vito Corciulo" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vito Corciulo"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Vito Corciulo" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vito Corciulo"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Vito Corciulo leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Vito Corciulo arbeiten
Handel (Lebensmittel und Getränke)
Handel (Lebensmittel und Getränke)
Privatpersonen mit dem Namen Vito Corciulo
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Vito Corciulo
Publikationsnummer: 2588394, Handelsregister-Amt Bern, (36)
EURO-TASSI-TRANSPORTE GmbH, bisher in Burgdorf, CH-053.4.016.089-6, Betrieb eines Transportunternehmens für Güter aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 09.01.2003, S. 2, Publ. 803074).
Gründungsstatuten:
20.12.2002.
Statutenänderung:
16.11.2004.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Viktoriastrasse 42, 3013 Bern.
Zweck:
Betrieb eines Transportunternehmens für Güter aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben oder veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernahm bei der Gründung von Elena Tassi, in Bern, gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 20.12.2002 zwei Fahrzeuge, nämlich einen Lieferwagen Renault Master T35 2,8tDi, Jg. 1999 (CHF 14'000.--) sowie einen Lieferwagen Mercedes-Benz 212 D, Jg. 1995 (CHF 6'000.--) zum Preise von insgesamt CHF 20'000.--, wovon CHF 11'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und der Sacheinlegerin zudem CHF 9'000.-- als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben wurden [wie bisher];
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernahm bei der Gründung von Dominik Perren, in Sigriswil (Merligen), gemäss Sacheinlagevertrag vom 20.12.2002 einen Lieferwagen Renault Master T35 2,8tDi, Jg. 2000, zum Preise von CHF 9'000.--, welcher voll auf das Stammkapital angerechnet wurde [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perren, Dominik, von Zermatt, in Sigriswil (Merligen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tassi, Elena, italienische Staatsangehörige, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--];
Corciulo, Vito, italienischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Handelsregister-Amt Bern, (36)
La Palma GmbH, in Kirchberg BE, Detailhandel mit italienischen Spezialitäten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2001, S. 4615).
Firma neu:
La Palma GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 88a HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corciulo, Vito, italienischer Staatsangehöriger, in Steffisburg, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einer Stammeinlage von CHF 50'000 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Davito GmbH, in T h u n s t e t t e n, Führung von Gastrobetrieben, Erbringen von Dienstleistungen im Gastrogewerbe sowie Handel mit Waren aller Art usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 29.10.1999, S. 7385).
Firma neu:
Davito GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 88a HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corciulo, Vito, italienischer Staatsangehöriger, in Steffisburg, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Thäler, Diana, von Hundwil, in Kirchberg BE, Gesellschafterin, Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin].