Eric Clavien
wohnhaft in Mollens VS, aus Noble-Contrée Aktuelle Mandate: Clavien Eric Sàrl Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Eric Clavien" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Eric Clavien"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Eric Clavien" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Eric Clavien"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Eric Clavien leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Eric Clavien arbeiten
Maurerarbeiten
Maurerarbeiten
Privatpersonen mit dem Namen Eric Clavien
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Eric Clavien
Publikationsnummer: HR01-1006107646, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Clavien Eric Sàrl, à Crans-Montana, CHE-377.778.768, c/o Eric Clavien, Route de Montana 30, 3974 Mollens VS, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
12.06.2024.
But:
La société a pour but l'exploitation d'une entreprise de maçonnerie, cheminée et carrelage. De manière générale, elle pourra accomplir toutes activités en lien avec le but précité. La société pourra faire toutes opérations commerciales ou immobilières en rapport direct ou indirect avec le but social. Elle peut également octroyer des prêts. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Faits qualifiés:
Apport en nature: la société reprend, selon contrat de transfert de patrimoine du 12.06.2024, les actifs de CHF 182'117.00 et les passifs envers les tiers de CHF 154'679.00 de l'entreprise individuelle "Clavien Eric", à Crans-Montana (CHE-106.361.738), en échange des 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Clavien, Eric, de Noble-Contrée, à Crans-Montana, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00. Selon déclaration du 12.06.2024, il est renoncé à un contrôle restreint.
Publikationsnummer: HR02-1005684059, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
SOCATRAL Sàrl, à Sierre, CHE-110.586.476, société à responsabilité limitée (No. FOSC 102 du 28.05.2020, Publ. 1004898954).
Nouvelle raison sociale:
SOCATRAL Sàrl en liquidation.
Nouvelle adresse:
c/o Erika Clavien-Epiney, Chemin de Viouc 4, 3960 Muraz (Sierre). La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 19.01.2023.
Inscription ou modification de personne(s):
Clavien-Epiney, Erika, de Anniviers, à Sierre, associée et gérante, liquidatrice, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.00 [précédemment: Clavien, Erica, de Miège et Anniviers, associée et gérante, avec signature individuelle].
Handelsregister-Amt Wallis
Fondation Mia Zuppinger-Rüedi, à Mollens (VS), aider financièrement un ou deux écoliers(ères), étudiants(tes) aptes à poursuivre des études, fondation (FOSC du 16.09.1997, no 177, p. 6820).
Personnes et signatures radiées:
Berclaz, Armand, de Randogne, à Mollens (VS), président, avec signature collective à deux;
Clavien, Eric, de Miège, à Mollens (VS), vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Pont, Stéphane, de Sierre et Saint-Luc, à Mollens (VS), président, avec signature collective à deux;
Zufferey, Nicolas, de Saint-Luc, Chandolin et Cippis, à Mollens (VS), membre, sans droit de signature.