Nico Civelli
wohnhaft in Singapur, aus Zürich Aktuelle Mandate: Niconsult GmbH Verbundene Personen: Monica Antonelli So bleiben Sie über "Nico Civelli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Nico Civelli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Nico Civelli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Nico Civelli"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Nico Civelli leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Nico Civelli arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Nico Civelli
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Nico Civelli
Publikationsnummer: 4421041, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Clarion Finanz AG in Liquidation, in Zug, CHE-108.752.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2013, Publ. 1093563).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Civelli, Nico, von Zürich, in Zumikon, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borer, Silver, von Grindel, in Uster, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2794291, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Niconsult GmbH, in Zürich, CHE-112.517.546, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2012, Publ. 6564436).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Civelli, Nico, von Zürich, in Singapur (SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Zumikon];
Antonelli, Monica, von Poschiavo, in Wald ZH, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6564436, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Niconsult GmbH, in Zürich, CH-020.4.031.717-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2011, S. 0, Publ. 6297900).
Statutenänderung:
06.02.2012.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kessler, Rolf, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Civelli, Nico, von Zürich, in Zumikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].