Vincenzo Chiarello
wohnhaft in Bernex, aus Bernex Aktuelle Mandate: Banque Cantonale de Genève Verbundene Personen: François Juan Schöpf, Karl Tyvar Rudolf Vogel, Michel Alois Antonelli und mehr So bleiben Sie über "Vincenzo Chiarello" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vincenzo Chiarello"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Vincenzo Chiarello" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vincenzo Chiarello"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Vincenzo Chiarello leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Vincenzo Chiarello arbeiten
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Privatpersonen mit dem Namen Vincenzo Chiarello
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Vincenzo Chiarello
Publikationsnummer: 4709938, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Transcarna AG, in Möhlin, CH-035.3.007.037-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2008, S. 2, Publ. 4603356).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chiarello, Vincenzo, von Wald ZH, in Morcote, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthy, Kurt, von Muhen, in Gontenschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4339112, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Transcarna AG, bisher in Allschwil, CH-035.3.007.037-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2007, S. 6, Publ. 3813488).
Gründungsstatuten:
20.10.1948.
Statutenänderung:
16.01.2008.
Sitz neu:
Möhlin.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 75, 4313 Möhlin.
Zweck:
Handel mit Vieh, Fleisch, tierischen Produkten und Lebensmitteln aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten, vermieten, belasten und veräussern, sich an Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck beteiligen sowie Zweigniederlassungen und Agenturen errichten.
Aktienkapital:
CHF 501'000.00.
Liberierung:
CHF 501'000.00.
Aktien:
1'002 Namenaktien zu CHF 500.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form (per Post, Kurierdienst oder Fax).
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alt, Erika, von Maisprach, in Biel-Benken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Alt, Jean-Maurice, von Maisprach, in Biel-Benken, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alt, Daniel, von Maisprach, in Biel-Benken, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher);
Alt, Roger, von Maisprach, in Biel-Benken, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher);
BDO Visura (CH-270.9.000.376-9), in Basel, Revisionsstelle (wie bisher);
Mohler, Roland, von Pratteln, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Chiarello, Vincenzo, von Wald ZH, in Morcote, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3974022, Handelsregister-Amt Tessin, (501)
Rapelli SA, in Stabio, CH-524.3.007.413-1, fabbricazione e il commercio di prodotti alimentari, Società anonima (FUSC no. 240 del 11.12.2006, pagina 16, publ. 3675390).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Chiarello, Vincenzo, da Wald ZH, in Stabio, con procura collettiva a due;
Scuotto, Maurizio, da Lugano, in Cademario, con procura collettiva a due.