Claudia Busetti Jenny
wohnhaft in Gelterkinden, aus Glarus und Diepflingen Aktuelle Mandate: Cuore Training, Fitness- und Pilatesstudio, Claudia Busetti Jenny Verbundene Personen: Markus Jenny So bleiben Sie über "Claudia Busetti Jenny" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claudia Busetti Jenny"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Claudia Busetti Jenny" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claudia Busetti Jenny"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Claudia Busetti Jenny leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Claudia Busetti Jenny arbeiten
Erbringen von Sportdienstleistungen
Erbringen von Sportdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Claudia Busetti Jenny
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Claudia Busetti Jenny
Publikationsnummer: 4192086, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Balance Fitness for Health GmbH, in Gelterkinden, CH-280.4.001.806-9, Betätigung im Bereich Gesundheit und Fitness und anverwandten Bereichen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2006, S. 4, Publ. 3343938).
Statutenänderung:
2.11.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Busetti, Claudia, von Diepflingen, in Gelterkinden, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Oskar, von Buochs, in Arisdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Rietmann, Henriette, von St. Gallen, in Basel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: in Buckten].
Publikationsnummer: 3343938, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
BALANCE Gesundheit - Fitness - Ausgeglichenheit GmbH, in Gelterkinden, CH-280.4.001.806-9, Betätigung im Bereich Gesundheit und Fitness, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 23.12.2003, S. 6, Publ. 2046070).
Statutenänderung:
12.04.2006.
Firma neu:
Balance Fitness for Health GmbH.
Zweck neu:
Betätigung im Bereich Gesundheit und Fitness und anverwandten Bereichen sowie Vermieten von Räumlichkeiten. Die Gesellschaft kann den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufnehmen, sich an Unternehmen aller Art beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten, veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Oskar, von Buochs, in Arisdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Busetti, Claudia, von Diepflingen, in Gelterkinden, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--].
Publikationsnummer: 2046070, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
BALANCE Gesundheit - Fitness - Ausgeglichenheit GmbH, in Gelterkinden, Betätigung im Bereich Gesundheit und Fitness, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 221 vom 13.11.1998, S. 7766).
Domizil neu:
Sissacherstrasse 20, 4460 Gelterkinden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Minio-Busetti, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Gelterkinden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Busetti, Claudia, von Diepflingen, in Gelterkinden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: Busetti Minio, Claudia];
Rietmann, Henriettte, von St. Gallen, in Buckten, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.