Angelo Bulleri
wohnhaft in Bülach, aus Reute (AR) Aktuelle Mandate: Bulleri Consulting & Partners GmbH Verbundene Personen: Ruth Bulleri-Hohl So bleiben Sie über "Angelo Bulleri" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Angelo Bulleri"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Angelo Bulleri" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Angelo Bulleri"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Angelo Bulleri leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Angelo Bulleri arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Angelo Bulleri
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Angelo Bulleri
Publikationsnummer: HR02-1005257405, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Swiss Immoconsult Management AG, in Bülach, CHE-210.011.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2021, Publ. 1005226881). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 10.04.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bulleri, Angelo, von Reute AR, in Bülach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Büsser, Conrad, von Glarus und Amden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Funk, Dr. Philipp, von Baden, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Preiswerk, Matthias, von Basel, in Aesch (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uehlinger, Marco, von Neunkirch, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüedi, Daniel, von Cazis, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-229.255.214), in Baden, Revisionsstelle;
Meier, Simon, von Birmenstorf (AG), in Oberrohrdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Daniel, von Uster, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005257404, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Swiss Immoconsult AG, in Bülach, CHE-257.482.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2014, S.0, Publ. 1346825). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 10.04.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bulleri, Angelo, von Reute AR, in Bülach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Büsser, Conrad, von Glarus und Amden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Leimgruber, Werner, von Herznach, in Märstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rellstab, Werner Jakob, von Zürich, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Funk, Dr. Philipp, von Baden, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Preiswerk, Matthias, von Basel, in Aesch (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüedi, Daniel, von Cazis, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uehlinger, Marco, von Neunkirch, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-229.255.214), in Baden, Revisionsstelle;
Meier, Simon, von Birmenstorf (AG), in Oberrohrdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Daniel, von Uster, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2364553, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Tartufi Moretti AG, in Märstetten, CHE-215.152.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2015, Publ. 2201557).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bulleri, Angelo, von Reute AR, in Bülach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leimgruber, Karina Klaudia, von Herznach, in Ottoberg (Märstetten), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welskop, Katharina Franziska, deutsche Staatsangehörige, in Ottoberg (Märstetten), mit Einzelprokura.