Silvia Bütikofer-Hüsler
wohnhaft in Lachen, aus Ersigen Aktuelle Mandate: Projekt- und Mediaberatung GmbH Verbundene Personen: Franziska Hofmann-Bütikofer, Claudia Bütikofer, Oliver Bütikofer und mehr So bleiben Sie über "Silvia Bütikofer-Hüsler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Silvia Bütikofer-Hüsler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Silvia Bütikofer-Hüsler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Silvia Bütikofer-Hüsler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Silvia Bütikofer-Hüsler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Silvia Bütikofer-Hüsler arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Silvia Bütikofer-Hüsler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Silvia Bütikofer-Hüsler
Publikationsnummer: 3679735, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Coiffure Hüsler & Co., Nachfolgerinnen Anderhalden & Co., in Lachen, CHE-106.895.141, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2015, Publ. 1912055).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bütikofer-Hüsler, Silvia, von Ersigen, in Lachen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1215605, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Projekt- und Mediaberatung GmbH, in Lachen, CHE-114.607.143, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2008, S. 14, Publ. 4761682).
Statutenänderung:
20.11.2013.
Stammkapital neu:
CHF 480'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Kapitalerhöhung. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bütikofer, Hans, von Ersigen, in Lachen SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 96 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Bütikofer-Hüsler, Silvia, von Ersigen, in Lachen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 96 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bütikofer, Claudia, von Ersigen, in Wetzikon ZH, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 96 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bütikofer, Oliver, von Ersigen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 96 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hofmann-Bütikofer, Franziska, von Ersigen, in Horgen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 96 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Coiffure Ruedi Hüsler & Silvia Bütikofer, in Lachen, Betrieb eines Damen- und Herren-Coiffeursalons, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.1995, S. 5137).
Firma neu:
Coiffure Hüsler & Co..
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüsler-Aeschbach, Ruedi, von Neuenkirch, in Lachen SZ, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Bütikofer-Hüsler, Silvia, von Ersigen, in Lachen SZ, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Anderhalden, Rita, von Sachseln, in Galgenen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laube, Roswitha, von Lengnau AG, in Glarus, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Claudia, von Unterkulm, in Benken SG, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwendeler, Yvonne, von Vorderthal, in Altendorf, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.