Denis Büchler
wohnhaft in Fribourg, aus Pfaffnau Aktuelle Mandate: Banque Raiffeisen Région Marly-Cousimbert société coopérative Verbundene Personen: Vitor Teixeira, Cédric Pernet, Nathanaël Fernand Rossier und mehr So bleiben Sie über "Denis Büchler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Denis Büchler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Denis Büchler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Denis Büchler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Denis Büchler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Denis Büchler arbeiten
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Privatpersonen mit dem Namen Denis Büchler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Denis Büchler
Publikationsnummer: HR02-1005525669, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Max Havelaar-Stiftung (Schweiz), in Zürich, CHE-107.627.850, Stiftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2022, Publ. 1005415369).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rösner, Anja, von Hettlingen, in Hettlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lienhard, Marion, von Dielsdorf, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Büchler, Denise, von Neckertal, in Bubikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2220939, Handelsregister-Amt Genf, (660)
Crédit Agricole Financements (Suisse) SA, à Genève, CHE-102.383.391 (FOSC du 17.10.2014, p. 0/1775329). Bennet Laurent et Terrapon Michel (décédé) ne sont plus administrateurs;
leurs pouvoirs sont radiés. Behague Audrey, Buffard Frank et Schreiber Franck signent désormais collectivement à deux;
leur procuration est radiée. Par suite de changement d'état civil Schmidle-Demilly Marie porte désormais le nom de Demilly Marie et signe désormais collectivement à deux;
sa procuration est radiée. Signature collective à deux a été conférée à Barbey René, de Le Flon, à Le Mont-sur-Lausanne, Barreiro Stéphanie, de Charmey, à Lutry, Beucher Jean-Yves, Bruno, de France, à Lucinges, F, Blonde Grégory, Claude, Fabien, de France, à Poisy, F, Büchler Denis, Charles, de Pfaffnau, à Fribourg, Graeffly Stéphane, André, de France, à Fillinges, F et Thevenet Yan, de France, à Vetraz-Monthoux, F. Procuration collective à deux a été conférée à Favre-Felix, épouse Poulain, Delphine, de France, à Dingy Saint Clair, F, Frances Nicolas, Jean-Claude, de France, à Gaillard, F, Freyche Dorian, Anthony, de France, Vetraz-Monthoux, F, Jouve Béatrice, Colette, de Perly-Certoux, à Prevessin-Moëns, F, Lindemann, épouse Rumphorst, Jessica, Cécile, de France, à Bernex, Maillard Erol, de Siviriez, à Pully, Parra Miguel, Angel, de Genève, à Plan-les-Ouates, Ratuszniak Michaël, de France, à Ruelisheim, F, Remy épouse Wolfer Marie-Eve, Marthe, de France, à Hégenheim, F, Renaud Jean-Marie, Stéphane, de France, à Saint-Sigismond, F, Strich Nicolas, Michel, Guy, de France, à Chevry, F, et Tirbois, épouse Lucas, Fabienne, Nicole, Antonelle, de France, à Genève.
Publikationsnummer: 2163339, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Bain-bleu S.A., bisher in Schafisheim, CHE-307.265.481, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2013, Publ. 7147772).
Gründungsstatuten:
08.04.2013.
Statutenänderung:
04.05.2015.
Sitz neu:
Pratteln.
Domizil neu:
Neu Schauenburg 7, 4133 Pratteln.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Projektentwicklungen, Beratungen sowie den Betrieb und das Management von Bad- und Spa-Anlagen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann zudem Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder die oder welche direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Roger, von Gommiswald, in Pratteln, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schafisheim, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Büchler, Denise, von Neckertal, in Bubikon, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Laurence, von Wil SG, in Schafisheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zazzi, Thomas, von Paspels, in Schafisheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner Treuhand AG (CHE-107.909.863), in Zürich, Revisionsstelle.