Markus Borck
wohnhaft in Stuttgart, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Innolith Technology AG Verbundene Personen: Yury Bogdanov, Anna Kolonchina, Laurent Zinck und mehr So bleiben Sie über "Markus Borck" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Markus Borck"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Markus Borck" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Markus Borck"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Markus Borck leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Markus Borck arbeiten
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Privatpersonen mit dem Namen Markus Borck
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Markus Borck
Publikationsnummer: HR02-1005937825, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Innolith AG, in Basel, CHE-255.768.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2023, Publ. 1005911297).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borck, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Konstantin Solodovnikov oder Yury Bogdanov oder Anna Kolonchina;
Zinck, Laurent, französischer Staatsangehöriger, in Mothern (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Konstantin Solodovnikov oder Yury Bogdanov oder Anna Kolonchina;
Häseli, Stefan Walter, von Gipf-Oberfrick, in Füllinsdorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Konstantin Solodovnikov oder Yury Bogdanov oder Anna Kolonchina;
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Solodovnikov, Konstantin, russischer Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
RSM Audit Switzerland AG, Zweigniederlassung Zürich (CHE-142.611.693), in Zürich, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR02-1005937826, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Innolith Technology AG, in Basel, CHE-266.074.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2023, Publ. 1005902610). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 05.07.2018 erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häseli, Stefan Walter, von Gipf-Oberfrick, in Füllinsdorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Konstantin Solodovnikov.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borck, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Konstantin Solodovnikov oder Anna Kolonchina oder Yury Bogdanov;
Zinck, Laurent, französischer Staatsangehöriger, in Mothern (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Konstantin Solodovnikov oder Anna Kolonchina oder Yury Bogdanov;
Bogdanov, Yury, russischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kolonchina, Anna, britische Staatsangehörige, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolf, Florian Moritz, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Konstantin Solodovnikov oder Anna Kolonchina oder Yury Bogdanov [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Konstantin Solodovnikov];
RSM Audit Switzerland AG, Zweigniederlassung Zürich (CHE-142.611.693), in Zürich, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR02-1005405906, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Innolith AG, in Basel, CHE-255.768.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2021, Publ. 1005367137).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Galochkina, Anastasiia, russische Staatsangehörige, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knupfer, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Greenwich (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Konstantin Solodovnikov oder Yury Bogdanov oder Anna Kolonchina [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Konstantin Solodovnikov oder Anastasiia Galochkina oder Anna Kolonchina];
Borck, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Konstantin Solodovnikov oder Yury Bogdanov oder Anna Kolonchina [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Konstantin Solodovnikov oder Anastasiia Galochkina oder Anna Kolonchina];
Zinck, Laurent, französischer Staatsangehöriger, in Mothern (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Konstantin Solodovnikov oder Yury Bogdanov oder Anna Kolonchina [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Konstantin Solodovnikov oder Anastasiia Galochkina oder Anna Kolonchina];
Bogdanov, Yury, russischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rogazy, Stéphane Michel Patrick, von Eggersriet, in Port, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien Kollektivunterschrift zu zweien mit Konstantin Solodovnikov oder Yury Bogdanov oder Anna Kolonchina [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Konstantin Solodovnikov oder Anastasiia Galochkina oder Anna Kolonchina];
Wolf, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien Kollektivunterschrift zu zweien mit Konstantin Solodovnikov oder Yury Bogdanov oder Anna Kolonchina [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Konstantin Solodovnikov oder Anastasiia Galochkina oder Anna Kolonchina].