Erika Bolliger
wohnhaft in Dietikon, aus Zürich Aktuelle Mandate: Bolliger Treuhand AG Verbundene Personen: David Daisuke Bolliger, Jacqueline Mühle-Freuches, Pia Marty-Eichelberger und mehr So bleiben Sie über "Erika Bolliger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Erika Bolliger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Erika Bolliger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Erika Bolliger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Erika Bolliger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Erika Bolliger arbeiten
Treuhändische Dienstleistungen
Treuhändische Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Erika Bolliger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Erika Bolliger
Publikationsnummer: HR02-1004601966, Handelsregister-Amt Zug, (170)
HTC High Tech Consulting AG, in Baar, CHE-100.631.454, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2011, S.0, Publ. 6458396).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anders, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Riverside (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bolliger, Bruno, von Zürich, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolliger, Erika, von Zürich, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anders, Rüdiger, deutscher Staatsangehöriger, in Erlangen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bolliger, Stephan, von Zürich, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Marty, Pia, von Sumiswald, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4077430, Handelsregister-Amt Zug, (170)
ADR Advanced Digital Radiography AG, bisher in Dietikon, CH-020.3.021.606-3, Import und Export von hochtechnischen elektronischen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.1999, S. 1545).
Gründungsstatuten:
08.02.1999.
Statutenänderung:
02.08.2007.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug.
Zweck:
Import und Export von hochtechnischen elektronischen Produkten sowie Beratungstätigkeit für Hersteller auf diesem Gebiet;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fröhlich, Sieglinde, deutsche Staatsangehörige, in Campione (I), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bolliger, Bruno, von Zürich, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolliger, Erika, von Zürich, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rovisa Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs AG, in Dietikon, Revisionsstelle (wie bisher);
Hüssy, Peter, von Safenwil, in Sedrun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ADR Advanced Digital Radiography AG, in D i e t i k o n, Bahnhofstrasse 8, 8953 Dietikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
8.02.1999.
Zweck:
Import und Export von hochtechnischen elektronischen Produkten sowie Beratungstätigkeit für Hersteller auf diesem Gebiet;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen :
Fröhlich, Sieglinde, deutsche Staatsangehörige, in Campione (I), Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Bolliger, Bruno, von Zürich, in Dietikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolliger, Erika, von Zürich, in Dietikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rovisa Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs AG, in Dietikon, Revisionsstelle.