Christoph T. Bolleter
wohnhaft in Meilen, aus Meilen Aktuelle Mandate: Sozialtherapeutische Arbeits- und Bildungsstätte im Grüt, health and more by Bolleter Verbundene Personen: Stephan Franz Valcanover, Marcus Büsch, Eveline Scherrer und mehr So bleiben Sie über "Christoph T. Bolleter" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph T. Bolleter"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christoph T. Bolleter" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph T. Bolleter"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christoph T. Bolleter leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christoph T. Bolleter arbeiten
Betreuung von Rentnern und beeinträchtigten Personen
Erbringung personenbezogener Dienstleistungen der Gesundheit und Schönheit
Betreuung von Rentnern und beeinträchtigten Personen
Erbringung personenbezogener Dienstleistungen der Gesundheit und Schönheit
Privatpersonen mit dem Namen Christoph T. Bolleter
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph T. Bolleter
Publikationsnummer: HR02-1006067196, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sozialtherapeutische Arbeits- und Bildungsstätte im Grüt, in Herrliberg, CHE-106.939.614, Verein (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2023, Publ. 1005772467).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holzhausen, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spuhler-Nydegger, Anne-Marie, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolleter, Christoph, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3457174, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
B.B. Natural Cosmetics GmbH, in Meilen, CH-020.4.025.018-0, Handel mit Kosmetikprodukten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2002, S. 18, Publ. 448538).
Firma neu:
B.B. Natural Cosmetics GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.06.2006 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolleter-Zingg, Bettina, von Meilen und Bürglen TG, in Meilen, Gesellschafterin, Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bolleter, Christoph, von Meilen, in Meilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3441628, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
health & more GmbH, in Meilen, CH-020.4.022.961-8, Beratung und Verkauf/Vertrieb von Naturprodukten aller Art sowie deren Gebrauch/Anwendung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2004, S. 22, Publ. 2569246).
Firma neu:
health & more GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.06.2006 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolleter, Christoph, von Meilen, in Meilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift];
Bolleter, Bettina, von Meilen und Bürglen TG, in Meilen, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.