Catherine Lina Marthe Biner Bradley
wohnhaft in Lens, aus Bernex und Zermatt Aktuelle Mandate: Rodsesia Establishment SA, en liquidation, Fondation la Maison Azur und mehr Verbundene Personen: Victor Fournier, Eliane Marie Madeleine Gaspoz, Alexandre Beney und mehr So bleiben Sie über "Catherine Lina Marthe Biner Bradley" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Catherine Lina Marthe Biner Bradley"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Catherine Lina Marthe Biner Bradley" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Catherine Lina Marthe Biner Bradley"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Catherine Lina Marthe Biner Bradley leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Catherine Lina Marthe Biner Bradley arbeiten
Treuhändische Dienstleistungen
Betreiben von Pflegeheimen und stationären Einrichtungen
Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Treuhändische Dienstleistungen
Betreiben von Pflegeheimen und stationären Einrichtungen
Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Catherine Lina Marthe Biner Bradley
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Catherine Lina Marthe Biner Bradley
Publikationsnummer: HR02-1005919335, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Association Philia, à Sion, CHE-114.684.385, association (No. FOSC 33 du 16.02.2012, p.0, Publ. 6554042).
Modification des statuts:
27.09.2023.
Nouveau siège:
Savièse.
Nouvelle adresse:
c/o Yves Tabin, Route de la Magine 1, 1965 Savièse.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Biner Bradley, Catherine, de Zermatt, à Gingins, membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Millioud-Nicole, Isabelle, de Penthéréaz, à Sion, présidente, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Tabin, Yves, de Anniviers, à Savièse, président du comité, avec signature collective à deux;
Tabin-Darbellay, Isabelle, de Anniviers, à Savièse, membre et secrétaire du comité, avec signature collective à deux. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publikationsnummer: HR02-1005872268, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Fondation la Maison Azur, à Sion, CHE-463.896.391, fondation (No. FOSC 152 du 09.08.2022, Publ. 1005537959).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Maurer, Marcel, de Sion, à Sion, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Claivaz, Stéphane, de Sion, à Sion, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Crettex Reber, Eveline, de Sion, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Meichtry-Gonet, Chiara, de Leukerbad, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Roduit, Yann, de Leytron, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Millioud, Isabelle, de Penthéréaz, à Sion, présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: vice-présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux];
Biner Bradley, Catherine, de Zermatt, à Lens, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux];
Beney, Alexandre, de Ayent, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Fournier, Victor, de Martigny, à Grimisuat, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Gaspoz, Eliane, de Evolène, à Evolène, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Grosjean, Agnieszka Antonina, de Péry-La Heutte, à Sion, avec signature collective à deux avec Patrick Ernst Albert Müller ou un membre du conseil de fondation [précédemment: sans fonction inscrite, avec signature collective à deux avec Patrick Ernst Albert Müller, Marcel Maurer, Isabelle Millioud, Stéphane Claivaz et Monica Crettol-Jäggi];
Müller, Patrick Ernst Albert, de Rohrbach, à Noble-Contrée, avec signature collective à deux avec Agnieszka Antonina Grosjean ou un membre du conseil de fondation [précédemment: sans fonction inscrite, avec signature collective à deux avec Agnieszka Antonina Grosjean, Marcel Maurer, Isabelle Millioud, Stéphane Claivaz et Monica Crettol-Jäggi].
Publikationsnummer: HR02-1005805689, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Fondation les Enfants d'abord, à Lens, CHE-113.465.047, fondation (No. FOSC 26 du 08.02.2021, Publ. 1005094995).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Van Vleck Bradley, Russ, de Zermatt, à Lens, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Biner Bradley, Catherine, de Zermatt, à Lens, présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, secrétaire, avec signature collective à deux];
Van Vleck Bradley, Julia, de Zermatt, à Lens, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Bradley-Neubauer, Alexander, de Zermatt, à Zürich, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.