Josef Baur
wohnhaft in Wohlen, aus Sarmenstorf Aktuelle Mandate: Clean Service Star Wohlen Inh. Josef Baur Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Josef Baur" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Josef Baur"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Josef Baur" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Josef Baur"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Josef Baur leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Josef Baur arbeiten
Reinigung von Gebäuden
Reinigung von Gebäuden
Privatpersonen mit dem Namen Josef Baur
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Josef Baur
Publikationsnummer: HR02-1004920314, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Raiffeisenbank Villmergen Genossenschaft, in Villmergen, CHE-105.780.972, Genossenschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2020, Publ. 1004845805).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Thomas, von Buochs, in Villmergen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baur, Josef, von Sarmenstorf, in Sarmenstorf, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Süess, Stephan, von Schinznach, in Dintikon, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ingold, Philipp, von Subingen, in Meisterschwanden, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wespi, Bernhard, von Luthern, in Dintikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stutz, Patrick, von Sarmenstorf, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Villmergen].
Publikationsnummer: HR02-1004520204, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
AJB Immo GmbH, in Sarmenstorf, CHE-113.078.466, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2009, Publ. 4917684).
Statutenänderung:
30.11.2018.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt nach der Gründung die Liegenschaft GB Sarmenstorf LB Nr. 501 zum Höchstpreis von CHF 925'000.-- zu übernehmen.]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen einfach schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baur, Josef, von Sarmenstorf, in Sarmenstorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bütler, Aron, von Auw, in Sarmenstorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bütler, Judith, von Auw, in Sarmenstorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Publikationsnummer: 3797801, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Malermeister Meier GmbH, in Meisterschwanden, CHE-106.834.010, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2009, Publ. 4895512).
Statutenänderung:
27.09.2017. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen einfach schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baur, Josef, von Sarmenstorf, in Sarmenstorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, André, von Aristau, in Sarmenstorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bettwil, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].