Hayriye Basar
wohnhaft in Thun, aus Österreich Aktuelle Mandate: Swiss KannaVations GmbH in Liquidation Verbundene Personen: Michela Mastropietro, Andreas Peter Rapold, Jan Maron So bleiben Sie über "Hayriye Basar" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hayriye Basar"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hayriye Basar" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hayriye Basar"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hayriye Basar leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hayriye Basar arbeiten
Handel (sonstiges)
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Hayriye Basar
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hayriye Basar
Publikationsnummer: HR02-1005601618, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
KannaSwiss Innovation GmbH, in Oberrohrdorf, CHE-498.782.078, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2020, Publ. 1005056588).
Statutenänderung:
01.11.2022.
Firma neu:
Swiss KannaVations GmbH.
Sitz neu:
Bergdietikon.
Domizil neu:
Industriestrasse 23, 8962 Bergdietikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KannaSwiss AG (CHE-258.369.297), in Kölliken, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mastropietro, Michaela, italienische Staatsangehörige, in Bergdietikon, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Maron, Jan, von Bonaduz, in Berikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Basar, Hayriye, österreichische Staatsangehörige, in Thun, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Rapold, Andreas Peter, von Rheinau, in Rüschlikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR01-1005056588, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
KannaSwiss Innovation GmbH, in Oberrohrdorf, CHE-498.782.078, Steigstrasse 13, 5452 Oberrohrdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.12.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, sowie sämtliche unmittelbar oder mittelbar damit zusammenhängende Tätigkeiten;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, eigenes und/oder fremdes Vermögen, insbesondere Grundeigentum, Immaterialgüterrechte und Wertschriften, erwerben, belasten, verwalten und verkaufen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 10.12.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
KannaSwiss AG (CHE-258.369.297), in Kölliken, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Basar, Hayriye, österreichische Staatsangehörige, in Oberrohrdorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005042219, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
KannaSwiss AG, in Kölliken, CHE-258.369.297, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2020, Publ. 1004979048).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enderli, Ivan, von Oberhallau, in Zufikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Blatnik Bierlein, Borislav, deutscher Staatsangehöriger, in Saanen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Basar Hayriye oder mit Enderli Ivan;
Veneri, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Basar Hayriye oder mit Enderli Ivan.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Basar, Hayriye, österreichische Staatsangehörige, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bergdietikon, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].