Dr. Oliver Banz
wohnhaft in Richterswil, aus Zürich und Escholzmatt-Marbach Aktuelle Mandate: Beck Automation AG Verbundene Personen: Men Duri Coray, Osman Brenoli, Nino Zehnder und mehr So bleiben Sie über "Dr. Oliver Banz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dr. Oliver Banz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dr. Oliver Banz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dr. Oliver Banz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Oliver Banz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Oliver Banz arbeiten
Herstellung von Maschinen und Teilen davon
Herstellung von Maschinen und Teilen davon
Privatpersonen mit dem Namen Oliver Banz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Oliver Banz
Publikationsnummer: HR02-1006133919, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Beck Automation AG, in Oberengstringen, CHE-107.833.071, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2023, Publ. 1005875833).
Statutenänderung:
13.09.2024.
Sitz neu:
Dällikon.
Domizil neu:
Rietstrasse 14, 8108 Dällikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Konstruktion, die Fabrikation von und den Handel mit Geräten, Maschinen, Robotern und Anlagen für die Herstellung von Bedarfsgegenständen aller Art, insbesondere Geräten und Maschinen der kunststoffverarbeitenden Industrie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Banz, Dr. Oliver, von Zürich, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brenoli, Osman, von Lyss, in Sharjah (AE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Coray, Men Duri, von Chur, in Pfungen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005966611, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung Technopark Zürich, in Zürich, CHE-106.388.275, Stiftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2023, Publ. 1005850610).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Banz, Oliver, von Zürich, in Richterswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sauter, Dr. Regine, von Küsnacht ZH und Arbon, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005946035, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
URBAN GURUS AG, in Zürich, CHE-329.345.527, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2022, Publ. 1005558248).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Banz, Dr. Oliver, von Zürich, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haas, Christian, von Santa Maria in Calanca, in Pontresina, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].