Dr. Christoph Kurt Balsiger
wohnhaft in Horgen, aus Zürich und Thurnen Aktuelle Mandate: LINK Marketing & Consulting AG Verbundene Personen: Gabriele Balsiger So bleiben Sie über "Dr. Christoph Kurt Balsiger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dr. Christoph Kurt Balsiger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dr. Christoph Kurt Balsiger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dr. Christoph Kurt Balsiger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christoph Kurt Balsiger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christoph Kurt Balsiger arbeiten
Erbringen von Werbedienstleistungen
Erbringen von Werbedienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Christoph Kurt Balsiger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph Kurt Balsiger
Publikationsnummer: HR02-1005449985, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Investcorp Suisse AG, in Baar, CHE-280.962.792, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005035874).
Firma neu:
Investcorp Suisse AG in Liquidation.
Aktien neu:
400'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 400'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 31.03.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balsiger, Christoph, von Zürich, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005117389, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Niederer Kraft Frey AG, in Zürich, CHE-114.033.006, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2021, Publ. 1005108499).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balsiger, Christoph, von Zürich, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Ernst F., von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirth, Regula, von Bern, in Unterengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bianchi, François M., von Zürich und Uster, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon];
Grun Meyer, Catherine, von Zürich und Liesberg, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon];
Koller, Adrian, von Eglisau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werder, Manuel, von Zürich und Endingen, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
Publikationsnummer: HR02-1005035874, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Investcorp Suisse AG, in Baar, CHE-280.962.792, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2019, Publ. 1004785180).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glas, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Al Markh (BH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Balsiger, Christoph, von Zürich, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].