Walter Ferdinand Axt
wohnhaft in Allschwil, aus Basel Aktuelle Mandate: Walter F. Axt, Unternehmungsberatung Verbundene Personen: Susanna Elisabeth Axt-Jeuch So bleiben Sie über "Walter Ferdinand Axt" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Walter Ferdinand Axt"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Walter Ferdinand Axt" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Walter Ferdinand Axt"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Walter Ferdinand Axt leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Walter Ferdinand Axt arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Walter Ferdinand Axt
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Walter Ferdinand Axt
Publikationsnummer: HR02-1005034797, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Gebrüder Hanspeter & Walter Axt, in Allschwil, CHE-113.194.960, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2006, Publ. 3584684).
Firma neu:
H.P. Axt.
Sitz neu:
Therwil.
Domizil neu:
Im Rosengarten 6, 4106 Therwil.
Rechtsform neu:
Einzelunternehmen. Die Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens des Gesellschafters Walter Axt aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Gesellschafter Hans-Peter Axt führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelunternehmen fort.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Axt, Walter Ferdinand, von Basel, in Allschwil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Axt, Hans-Peter, von Basel, in Therwil, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004571904, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Axt Treuhand-Dienstleistungen AG, in Binningen, CHE-105.370.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, S.0, Publ. 2556897).
Firma neu:
Axt Treuhand-Dienstleistungen AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.02.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Axt, Walter Ferdinand, von Basel, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2786927, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Agromach GmbH in Liq., in Binningen, CHE-110.296.647, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2013, Publ. 7063662).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Axt, Walter Ferdinand, von Basel, in Allschwil, Liquidator, mit Einzelunterschrift.