Christian Amacker
wohnhaft in Savigny, aus Eischoll Aktuelle Mandate: ELCA Informatique SA Verbundene Personen: Jörg Lang, Laurent Wassenberg, Jeroen Schurink und mehr So bleiben Sie über "Christian Amacker" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Amacker"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Amacker" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Amacker"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Amacker leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Amacker arbeiten
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Christian Amacker
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Amacker
Publikationsnummer: 1853785, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 229 vom 26.11.2014 publizierten TR-Eintrag Nr. 38'960 vom 21.11.2014Spaltenstein Holzbau AG, in Bassersdorf, CHE-113.694.582, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2014, Publ. 1843303).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amacker, Christian, von Ebnat-Kappel, in Gossau ZH, mit Einzelprokura. .
Publikationsnummer: 911021, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
AB Amacker SA, à Nendaz, CH-626.3.014.910-8, Ch. de Tsamandon 19, 1997 Haute-Nendaz, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
04.04.2013.
But:
L'exploitation d'une entreprise de maçonnerie et de carrelage (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Faits qualifiés:
Apport en nature et reprise de biens: selon contrat de transfert de patrimoine du 04.04.2013 et inventaire au 31.12.2012 il est fait apport des actifs de CHF 317'706.00 et des passifs envers les tiers de CHF 46'984.00 de l'entreprise individuelle 'AB Amacker' à Nendaz (CH-626.2.002.318-7), soit un actif net de CHF 270'722.00 contre remise de 100 actions nominatives de CHF 1'000.00, liées selon statuts, entièrement libérées, le solde de CHF 170'722.00 constituant une créance de l'apporteur envers la société.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
convocation à l'assemblée générale par avis inséré dans la FOSC ou, si tous les actionnaires sont connus, par avis personnel.
Personne(s) inscrite(s):
Amacker, Amandus, de Eischoll, à Haute-Nendaz (Nendaz), administrateur unique, avec signature individuelle;
Amacker, Christiane, de Eischoll, à Haute-Nendaz (Nendaz), secrétaire (hors-conseil), avec signature individuelle. Selon déclaration du 04.04.2013, il est renoncé à un contrôle restreint.
Publikationsnummer: 6143808, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Spaltenstein Holzbau AG, in Bassersdorf, CH-020.3.031.150-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2011, S. 0, Publ. 6088672).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchegger, Urs, von Fischingen, in Nürensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Buchegger, Thomas, von Fischingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Amacker, Christian, von Ebnat-Kappel, in Gossau ZH, mit Einzelprokura;
Hess, Andreas, von Zürich, in Wallisellen, mit Einzelprokura.