Thomas Altwegg
wohnhaft in Wald, aus Rüti (ZH) Aktuelle Mandate: GT-Schönbühl AG, Altwegg Gartenbau AG und mehr Verbundene Personen: Remo Stark, Michael Diggelmann, René Füllemann und mehr So bleiben Sie über "Thomas Altwegg" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Altwegg"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Thomas Altwegg" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Altwegg"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Thomas Altwegg leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Thomas Altwegg arbeiten
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Garten- und Landschaftsbau
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Garten- und Landschaftsbau
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Thomas Altwegg
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Altwegg
Publikationsnummer: 3944993, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
WIOS Bildungszentrum AG, in Wil SG, CHE-298.316.539, Titlisstrasse 3, 9500 Wil , Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.11.2017, 08.12.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Aus- und Weiterbildung in den Gebieten kaufmännische und betriebswirtschaftliche Grundausbildung, Technische Kaufleute, Informatik, Sprachschule, Firmenkurse und weitere Bildungsprogramme. Der Unterricht wird in Tages- und Abendkursen durchgeführt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Wilingua Sprach- und Handelsschule, Thomas Altwegg (CHE-107.512.247), in Wil SG, gemäss Vertrag vom 28.11.2017 und Übernahmebilanz per 31.07.2017 mit Aktiven von CHF 831'164.11 und Passiven von CHF 288'666.85, wofür 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 392'497.26 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Altwegg, Thomas, von Berg TG, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Altwegg, Maurice, von Berg TG, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Altwegg, Claudio, von Berg TG, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
MOSER TREUHAND AG (CHE-248.364.217), in Bronschhofen (Wil SG), Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 3885162, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Campolongo Gartenbau AG, in Uetikon am See, CH-020.3.021.429-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 08.10.2003, S. 17, Publ. 1205138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Campolongo Kerst, Barbara, von Meilen und Uetikon am See, in Uetikon am See, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Campolongo, Ursetta, von Meilen und Uetikon am See, in Uetikon am See, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Schnorf, Martin, von Uetikon am See, in Uetikon am See, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
hit Treuhand GmbH, in Uster, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altwegg, Thomas, von Rüti ZH, in Wald ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Geyer, Susanne, von Winterthur, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Contor Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 710226, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Altwegg Gartenbau AG, in Rüti ZH, Führung eines Gartenbauunternehmens, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.1998, S. 4639).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altwegg, Thomas, von Rüti ZH, in Rüti ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kägi, Bruno, von Bubikon, in Uezwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Altwegg-Isliker, Barbara, von Rüti ZH, in Rüti ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin].