Bernd Altenried
wohnhaft in Zürich, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Altenried Schmidinger & Partners AG Verbundene Personen: Moritz Schmidinger So bleiben Sie über "Bernd Altenried" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Bernd Altenried"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Bernd Altenried" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Bernd Altenried"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Bernd Altenried leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Bernd Altenried arbeiten
Handel (sonstiges)
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Bernd Altenried
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Bernd Altenried
Publikationsnummer: 3060453, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Altenried Schmidinger & Partners AG, in Zürich, CHE-365.534.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2016, Publ. 2893361).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altenried, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2893361, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Altenried Schmidinger & Partners AG, in Zürich, CHE-365.534.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2013, Publ. 1222983).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Altenried, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1222983, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Altenried & Partners AG, in Zürich, CHE-365.534.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2013, Publ. 1155003).
Statutenänderung:
12.11.2013.
Firma neu:
Altenried Schmidinger & Partners AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Altenried Schmidinger & Partners SA) (Altenried Schmidinger & Partners Ltd.).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und die Vermittlung von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altenried, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schmidinger, Moritz, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.