Auskünfte zu Schneider Management AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Schneider Management AG
- Schneider Management AG hat den Sitz in Gümligen und ist aktiv. Sie ist eine Aktiengesellschaft und in der Branche «Grundstückerschliessung» tätig.
- Es sind 4 aktive Personen im Management eingetragen.
- Unter Meldungen finden Sie alle Handelsregisteränderung, die letzte erfolgte am 09.11.2021.
- Die gemeldete UID lautet CHE-101.342.194.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
07.08.1913
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Muri bei Bern
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-035.3.008.892-6
UID/MWST
CHE-101.342.194
Branche
Grundstückerschliessung
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungen und Dienstleistungen auf dem Gebiet von Liegenschaften. Konzepterarbeitung, Projektmanagement, Planungen sowie Bauleitungen und Management von Bauvorhaben. Sie kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, die der Gesellschaftszweck mit sich bringt, namentlich Grundstücke erwerben und veräussern, Gesellschaften gründen, Darlehen gewähren und aufnehmen, sich an Gesellschaften beteiligen oder auf andere Weise mit Dritten zusammenarbeiten.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (3)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Brügger Treuhand AG | Köniz | 10.11.2016 | 08.11.2021 | |
Brügger Treuhand | Köniz | 23.02.2015 | 09.11.2016 | |
T + R AG | Muri bei Bern | <2004 | 22.02.2015 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Schneider Sanitär AG
- Fr. Schneider AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Schneider Management AG
Publikationsnummer: HR02-1005329583, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Schneider Sanitär AG, in Biglen, CHE-101.342.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 04.12.2020, Publ. 1005039220).
Statutenänderung:
15.09.2021.
Firma neu:
Schneider Management AG.
Sitz neu:
Muri bei Bern.
Domizil neu:
Vorackerweg 21, 3073 Gümligen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungen und Dienstleistungen auf dem Gebiet von Liegenschaften. Konzepterarbeitung, Projektmanagement, Planungen sowie Bauleitungen und Management von Bauvorhaben. Sie kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, die der Gesellschaftszweck mit sich bringt, namentlich Grundstücke erwerben und veräussern, Gesellschaften gründen, Darlehen gewähren und aufnehmen, sich an Gesellschaften beteiligen oder auf andere Weise mit Dritten zusammenarbeiten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich (auch per E-Mail). Gemäss Erklärung vom 15.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brügger Treuhand AG (CHE-328.181.418), in Liebefeld (Köniz), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebs, Johann Friedrich, von Kirchdorf (BE), in Biglen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Krebs, Reto Manuel, von Kirchdorf (BE), in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Prescher, Sören, von Kirchdorf (BE), in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Prescher-Krebs, Eliane Rebekka, von Kirchdorf (BE), in Gümligen (Muri bei Bern), mit Einzelunterschrift.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.