Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o M + R Spedag Group AG
Kriegackerstrasse 91
4132 Muttenz
Auskünfte zu Personalvorsorgestiftung der M+R/SPEDAG Gruppe in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
01.06.1942
Löschung im Handelsregister
05.05.2022
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Muttenz
Handelsregisteramt
BL
Handelsregister-Nummer
CH-280.7.916.603-0
UID/MWST
CHE-109.648.337
Branche
Betreiben von Pensionskassen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Stiftung bezweckt die berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Stifterfirma und mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundener Unternehmungen, sowie für deren Angehörige und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod. Der Anschluss einer verbundenen Unternehmung erfolgt aufgrund einer schriftlichen Anschlussvereinbarung, die der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis zu bringen ist. Die Stiftung kann über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus weitergehende Vorsorge betreiben, einschliesslich Unterstützungsleistungen in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall, Invalidität oder Arbeitslosigkeit.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
ONLINE TREUHAND AG | Reinach (BL) | 24.12.2018 | 04.05.2022 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | 11.06.2009 | 23.12.2018 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Personalvorsorgestiftung der M+R/SPEDAG Gruppe
- Personalvorsorgestiftung der M + R/SPEDAG Gruppe
- Personalvorsorgestiftung der M + R/Spedag Gruppe
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Personalvorsorgestiftung der M+R/SPEDAG Gruppe in Liquidation
Publikationsnummer: HR03-1005465836, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Personalvorsorgestiftung der M+R/SPEDAG Gruppe in Liquidation, in Muttenz, CHE-109.648.337, Stiftung (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2021, Publ. 1005125029). Mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 17.01.2022 ist die Stiftung aufgehoben. Sie wird im Handelsregister gelöscht.
Publikationsnummer: HR02-1005125029, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Personalvorsorgestiftung der M+R/SPEDAG Gruppe, in Muttenz, CHE-109.648.337, Stiftung (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004529401).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der M+R/SPEDAG Gruppe in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 25.01.2021 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richner, Daniel, von Windisch, in Küssnacht (SZ), Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kümmerli, Patrick Max Joseph, von Magden, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Renz, Karin, von Therwil, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schlobies, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].