Adresse
c/o Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner
Bahnhofstrasse 3
8808 Pfäffikon SZ
Auskünfte zu EnQ Enlatec AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber EnQ Enlatec AG
- EnQ Enlatec AG mit Sitz in Pfäffikon SZ ist eine Aktiengesellschaft aus dem Bereich «Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen». EnQ Enlatec AG ist aktiv.
- Die Firma wurde am 20.11.2023 gegründet und hat 2 Personen im Management.
- Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 23.09.2024. Alle Handelsregistereinträge können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF gespeichert werden.
- Die Firma ist im Handelsregister des Kantons SZ unter der UID CHE-355.501.141 eingetragen.
- ACCYOURATE CH AG, Alcoa Treasury Sàrl, Alpha Bloom AG haben die gleiche Adresse wie EnQ Enlatec AG.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
20.11.2023
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Freienbach
Handelsregisteramt
SZ
Handelsregister-Nummer
CH-130.3.033.091-1
UID/MWST
CHE-355.501.141
Branche
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Erbringung von Beratungsleistungen und Beteiligung sowie Herstellung und Entwicklung von Nanotechnologie Produkten im Bereich Medizin, Medizintechnologie, Bekleidung, Energiegewinnung und Umwandlung von Energie in jegliche Primärenergie. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Kraftwerke erstellen, dies in eigenen oder beteiligten Gesellschaften, sowie auf eigene oder fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Niederlassungen gründen, erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- P4-Enlatec AG
- P4-Enlatech AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: EnQ Enlatec AG
Publikationsnummer: HR02-1006135393, Handelsregister-Amt Schwyz
EnQ Enlatec AG, in Freienbach, CHE-355.501.141, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2024, Publ. 1006079371).
Statutenänderung:
16.09.2024.
Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR02-1006079371, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
P4-Enlatec AG, in Freienbach, CHE-355.501.141, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2024, Publ. 1005930267).
Statutenänderung:
03.07.2024.
Firma neu:
EnQ Enlatec AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gräss, Harald Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krasniqi, Nazmi, von Rümlang, in Rümlang, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR01-1005891948, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
P4-Enlatech AG, in Freienbach, CHE-355.501.141, c/o Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, Bahnhofstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.11.2023.
Zweck:
Erbringung von Beratungsleistungen und Beteiligung sowie Herstellung und Entwicklung von Nanotechnologie Produkten im Bereich Medizin, Medizintechnologie, Bekleidung, Energiegewinnung und Umwandlung von Energie in jegliche Primärenergie. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Kraftwerke erstellen, dies in eigenen oder beteiligten Gesellschaften, sowie auf eigene oder fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Niederlassungen gründen, erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 08.11.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Krasniqi, Nazmi, von Rümlang, in Rümlang, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gräss, Harald Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Naumann, Frank Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.