Auskünfte zu Living-Resorts GmbH in Liquidation
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Living-Resorts GmbH in Liquidation
- Living-Resorts GmbH in Liquidation mit Sitz in Hirschthal ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus dem Bereich «Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros». Living-Resorts GmbH in Liquidation ist in Liquidation.
- Living-Resorts GmbH in Liquidation hat eine Person im Management.
- Die letzte Handelsregisteränderung erfolgte am 15.03.2024. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die im Handelsregister AG eingetragene UID lautet CHE-475.436.814.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
19.07.2017
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Hirschthal
Handelsregisteramt
AG
Handelsregister-Nummer
CH-130.4.024.515-3
UID/MWST
CHE-475.436.814
Branche
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung bei der Evaluation, Entwicklung, Planung und dem Bau von hochwertigen und nachhaltigen Immobilien in der Schweiz und im angrenzenden Ausland sowie deren Management und Verwaltung. Sie kann alle mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen, Patente und Lizenzen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmungen beteiligen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Living-Resorts GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Living-Resorts GmbH in Liquidation
Publikationsnummer: LS02-0000064637, Handelsregister-Amt Bern
Rubrik: Liquidationsschuldenrufe Unterrubrik: Liquidationsschuldenruf einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung Publikationsdatum: SHAB 15.03.2024 Öffentlich einsehbar bis: 15.03.2029 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Marianne Haldimann, Bernhard Antener & Melanie Althaus - Lorenz A. Meister, Grünenstrasse 6, 3455 Grünen Liquidationsschuldenruf Living-Resorts GmbH in Liquidation Organisation in Auflösung: Living-Resorts GmbH in Liquidation CHE-475.436.814 Blumenweg 6
Kontaktstelle: Marianne Haldimann, Bernhard Antener & Melanie Althaus - Lorenz A. Meister, Grünenstrasse 6, P.O.B. 38, 3454 Sumiswald,
Publikationsnummer: HR02-1005982376, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Living-Resorts GmbH, in Hirschthal, CHE-475.436.814, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2019, Publ. 1004653851).
Firma neu:
Living-Resorts GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Roger Bernet, Hirsbrunnen 146, 3472 Wynigen Liquidationsadresse.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.02.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Roger, von Gommiswald, in Wynigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Hirschthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004653851, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Living-Resorts GmbH, bisher in Küssnacht (SZ), CHE-475.436.814, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2017, Publ. 3687431).
Statutenänderung:
23.05.2019.
Sitz neu:
Hirschthal.
Domizil neu:
Blumenweg 6, 5042 Hirschthal.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Odermatt, Josef, von Weggis, in Weggis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 58 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Roger, von Gommiswald, in Hirschthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Pratteln, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 142 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.