Auskünfte zu Landi Toggenburg Genossenschaft in Liquidation
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Landi Toggenburg Genossenschaft in Liquidation
- Landi Toggenburg Genossenschaft in Liquidation hat den Sitz in Bazenheid und ist in Liquidation. Tätig ist sie im Bereich «Handel (sonstiges)».
- Im Management sind 5 aktive Personen eingetragen. Gegründet wurde die Organisation am 01.01.1911.
- Der Handelsregistereintrag der Organisation wurde zuletzt am 08.05.2023 angepasst. Unter Meldungen sind alle bisherigen Handelsregistereinträge abrufbar.
- Die gemeldete UID lautet CHE-105.999.826.
Management (5)
neueste Mitglieder der Verwaltung
Doris Scherrer,
Luzia Strässle,
Roland Mathis,
Josef Brändle
neuste Zeichnungsberechtigte
Liquidator
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
01.01.1911
Rechtsform
Genossenschaft
Rechtssitz der Firma
Kirchberg (SG)
Handelsregisteramt
SG
Handelsregister-Nummer
CH-320.5.006.022-8
UID/MWST
CHE-105.999.826
Branche
Handel (sonstiges)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Genossenschaft bezweckt in der Hauptsache die Förderung der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder in Zusammenarbeit mit dem LV-St.Gallen und der fenaco Genossenschaft, insbesondere durch a) Versorgung der Landwirtschaft und weiterer Kreise mit Produktionsmitteln, Verbrauchsgütern und Dienstleistungen insbesondere in diesen Bereichen. b) eine zielgerichtete Beschaffung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse. c) Hebung der beruflichen Kenntnisse und Pflege der genossenschaftlichen Zusammenarbeit. Die Genossenschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Genossenschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Truvag Treuhand und Revisions AG St.Gallen | St. Gallen | 15.12.2009 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Landi Toggenburg Genossenschaft
- Landi Kirchberg Genossenschaft
- Landi Kirchberg
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Landi Toggenburg Genossenschaft in Liquidation
Publikationsnummer: HR02-1005740720, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Landi Toggenburg Genossenschaft in Liquidation, in Kirchberg (SG), CHE-105.999.826, Genossenschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2023, Publ. 1005647470).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Lukas, von Mörschwil, in Goldach, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005647470, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Landi Toggenburg Genossenschaft in Liquidation, in Kirchberg (SG), CHE-105.999.826, Genossenschaft (SHAB Nr. 256 vom 31.12.2021, Publ. 1005371791).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frauenknecht, Yannick, von Zuzwil (SG), in Niederteufen (Teufen (AR)), Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005371791, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Landi Toggenburg Genossenschaft in Liquidation, in Kirchberg (SG), CHE-105.999.826, Genossenschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2021, Publ. 1005339258).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 17.12.2021 Aktiven von CHF 9'226'650.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9'226'649.00 auf die LAVEBA Genossenschaft, in St. Gallen (CHE-105.782.959).
Gegenleistung:
CHF 1.00.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 14.12.2021 Aktiven von CHF 3'006'623.74 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'293'263.35 auf die LANDI Thur AG, in Zuzwil SG (CHE-111.724.060).
Gegenleistung:
CHF 713'360.39.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.