Auskünfte zu Kaufmann, Arm und Jordi AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Kaufmann, Arm und Jordi AG
- Kaufmann, Arm und Jordi AG hat den Sitz in Burgdorf, ist aktiv und im Bereich «Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros» tätig.
- Im Management sind 2 aktive Personen eingetragen. Gegründet wurde die Firma am 20.01.1992.
- Alle vergangenen Änderungen können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF speichert werden. Die letzte Änderung im Handelsregister gab am 23.12.2022.
- Kaufmann, Arm und Jordi AG ist im Kanton BE unter der UID CHE-107.381.206 eingetragen.
- Es sind 2 weitere aktive Firmen an der gleichen Adresse eingetragen. Dazu gehören: archimmo burgdorf ag, Planbar Zeichnungsbüro GmbH.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
20.01.1992
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Burgdorf
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-053.3.004.896-6
UID/MWST
CHE-107.381.206
Branche
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architektur- und Planungsbüros. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Liegenschaften erwerben oder verkaufen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Walter Brönnimann Treuhand AG | Burgdorf | 23.07.2021 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Treuhandbüro Sutter AG | Langnau im Emmental | <2004 | 22.07.2021 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Kaufmann + Arm AG
- Kaufmann und Partner Architekten und Planer AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Kaufmann, Arm und Jordi AG
Publikationsnummer: HR02-1005637009, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Kaufmann + Arm AG, in Burgdorf, CHE-107.381.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2021, Publ. 1005256326).
Statutenänderung:
16.12.2022.
Firma neu:
Kaufmann, Arm und Jordi AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architektur- und Planungsbüros. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Liegenschaften erwerben oder verkaufen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen. [Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jordi, Samuel, von Wyssachen, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelprokura].
Publikationsnummer: HR02-1005192044, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Kaufmann + Arm AG, in Burgdorf, CHE-107.381.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2014, S.0, Publ. 1561045).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Roland, von Vordemwald, in Burgdorf, Mitglied, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arm, Ueli, von Langnau im Emmental, in Burgdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Jordi, Samuel, von Wyssachen, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelprokura [bisher: Mitglied, mit Einzelprokura].
Publikationsnummer: 1561045, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Kaufmann + Arm AG, in Burgdorf, CHE-107.381.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2011, Publ. 6259032).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arm, Ueli, von Langnau im Emmental, in Burgdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Jordi, Samuel, von Wyssachen, in Burgdorf, Mitglied, mit Einzelprokura [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Müller, Roland, von Vordemwald, in Burgdorf, Mitglied, mit Einzelprokura [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Treuhandbüro Sutter AG (CHE-100.188.022), in Langnau im Emmental, Revisionsstelle [bisher: Treuhandbüro Sutter AG].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.