Auskünfte zu Jardin des Monts SA
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Jardin des Monts SA
- Jardin des Monts SA mit Sitz in Martigny ist aktiv. Jardin des Monts SA ist im Bereich «Handel (sonstiges)» tätig.
- Im Management sind 4 aktive Personen eingetragen.
- Der Handelsregistereintrag der Firma wurde zuletzt am 10.03.2021 angepasst. Unter Meldungen sind alle bisherigen Handelsregistereinträge abrufbar.
- Die im Handelsregister VS eingetragene UID lautet CHE-114.664.098.
- An der gleichen Adresse sind 7 weitere aktive Firmen eingetragen. Dazu gehören: Fondation Anne-Marie Morand en faveur des handicapés, Fonds de prévoyance de la distillerie Louis Morand et Cie SA, Les Vergers de Sapin Haut Sàrl.
Management (4)
neueste Verwaltungsräte
Charlotte Landolt-Nardin,
Fabrice Hänni,
Jean-Pierre Edouard Edmond Morand,
Jonathan Beuchat
neuste Zeichnungsberechtigte
Charlotte Landolt-Nardin,
Fabrice Hänni,
Jean-Pierre Edouard Edmond Morand,
Jonathan Beuchat
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
09.01.2009
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Martigny
Handelsregisteramt
VS
Handelsregister-Nummer
CH-550.1.056.646-1
UID/MWST
CHE-114.664.098
Branche
Handel (sonstiges)
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
La culture de plantes aromatiques et médicinales ainsi que la confection puis la commercialisation de produits finis issus de leur transformation
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Ofisa Berney Associés SA | Lausanne | 15.01.2009 | 14.01.2010 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Jardin des Monts Sàrl
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jardin des Monts SA
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005120721, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Jardin des Monts Sàrl, à Martigny, CHE-114.664.098, société à responsabilité limitée (No. FOSC 45 du 05.03.2021, Publ. 1005117112).
Modification des statuts:
22.02.2021.
Transformation:
la société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 22.02.2021 et bilan arrêté au 31.12.2020 présentant des actifs pour CHF 471'011.77 et des passifs à l'égard des tiers de CHF 192'309.48 contre attribution aux associés des 1'000 actions nominatives de CHF 100.00.
Nouvelle raison sociale:
Jardin des Monts SA.
Nouvelle nature juridique:
société anonyme.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Communications aux actionnaires:
par lettre, télécopie ou e-mail pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. [biffé: Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence.
de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts]. Selon déclaration du 22.02.2021, il est renoncé à un contrôle restreint [biffé: Selon déclaration de la gérante du 17 décembre 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rostal, Herbes aromatiques Grand St-Bernard SA (CHE-108.362.223), à Martigny, associée.
Inscription ou modification de personne(s):
Landolt-Nardin, Charlotte, de Aarau, à La Tour-de-Peilz, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Beuchat, Jonathan, de Haute-Sorne, à Morrens (VD), administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: gérant, avec signature individuelle];
Hänni, Fabrice, de Leuk, à Savièse, administrateur, avec signature collective à deux;
Morand, Jean-Pierre, de Martigny, à Val de Bagnes, administrateur, avec signature collective à deux.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.