Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o Verein Bibelheim und Bibelschule Beatenberg
3803 Beatenberg
Auskünfte zu Fürsorgestiftung Beatenberger Missionswerke in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
25.09.1982
Löschung im Handelsregister
05.06.2012
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Beatenberg
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-092.7.004.182-8
UID/MWST
CHE-109.764.127
Branche
Betreiben von Pensionskassen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Ergänzende berufliche Fürsorge für die ArbeitnehmerInnen der Stifter- bzw. Arbeitgeberfirma durch Gewährung von Unterstützungen und Leistungen in folgenden Belangen: a) an die ArbeitnehmerInnen selbst im Falle von Alter oder Invalidität oder in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall oder Arbeitslosigkeit; b) an die ArbeitnehmerInnen in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit oder Invalidität des Ehegatten, der minderjährigen oder erwerbsunfähigen Kinder oder anderer Personen, für deren Unterhalt er/sie sorgt; c) im Falle des Todes des/der ArbeitnehmerIn an den überlebenden (auch geschiedenen) Ehegatten, sowie an Personen, für deren Unterhalt er/sie im Zeitpunkt seines/ihres Todes ganz oder zur Hauptsache aufgekommen ist. Beiträge der Firma können gem. Art. 331 Abs. 3 OR auch aus vorgängig hiefür geäufneten und gesondert ausgewiesenen Beitragsreserven erbracht werden. Die Stiftung kann solche Beiträge an andere steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen leisten, denen sich die Stifterfirma angeschlossen oder die sie selbst errichtet hat. Kann aus freien Stiftungsmitteln im Rahmen der Gleichbehandlung auch Leistungserhöhungen und Einkaufssummen für ArbeitnehmerInnen der Stifterfirma an diese oder andere steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen finanzieren usw.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
HST Treuhand AG | Thierachern | 22.04.2010 | 04.06.2012 | |
PROreva Indermühle Treuhand AG in Liquidation | Thun | 27.06.2008 | 21.04.2010 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Fürsorgestiftung Beatenberger Missionswerke
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Fürsorgestiftung Beatenberger Missionswerke in Liquidation
Publikationsnummer: 6703460, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Fürsorgestiftung Beatenberger Missionswerke in Liquidation, in Beatenberg, CH-092.7.004.182-8, Stiftung (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2012, Publ. 6647464). Die Liquidation ist beendet. Die Stiftung wird gemäss rechtskräftiger Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) vom 17.04.2012 gelöscht..
Publikationsnummer: 6647464, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Fürsorgestiftung Beatenberger Missionswerke in Liquidation, in Beatenberg, CH-092.7.004.182-8, Stiftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2011, S. 0, Publ. 6224384).
Aufsichtsbehörde neu:
Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA).
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Publikationsnummer: 6224384, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Fürsorgestiftung Beatenberger Missionswerke, in Beatenberg, CH-092.7.004.182-8, Stiftung (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2010, S. 4, Publ. 5598616).
Name neu:
Fürsorgestiftung Beatenberger Missionswerke in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde (ASVS) vom 03.05.2011 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschlimann, Felix, von Rüegsau, in Beatenberg, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Höfflin, Karl-Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Oberreichenbach (DE), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jeker, Roger, von Basel und Mümliswil-Ramiswil, in Reinach BL, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kunz, Christoph Rolf, von Wald ZH, in Matten bei Interlaken, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Livet, Daniel, von Crassier, in Sulgen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marti, Samuel, von Lyss, in Unterseen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reichen, Werner, von Adelboden, in Beatenberg, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].