Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Fleckviehzuchtgenossenschaft Günsberg in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
30.09.1959
Löschung im Handelsregister
24.02.2005
Rechtsform
Genossenschaft
Rechtssitz der Firma
Günsberg
Handelsregisteramt
SO
Handelsregister-Nummer
CH-255.5.000.033-7
UID/MWST
CHE-102.150.148
Branche
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Förderung der schweizerischen Fleckviehrasse (Simmenthalervieh)
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Fleckviehzuchtgenossenschaft Günsberg
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Fleckviehzuchtgenossenschaft Günsberg in Liquidation
Publikationsnummer: 2716904, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Fleckviehzuchtgenossenschaft Günsberg in Liquidation, in Günsberg, CH-255.5.000.033-7, Förderung der schweizerischen Fleckviehrasse (Simmenthalervieh), Genossenschaft (SHAB Nr. 6 vom 13.01.2003, S. 11, Publ. 808476). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht .
Publikationsnummer: 808476, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Fleckviehzuchtgenossenschaft Günsberg, in Günsberg, Förderung der schweizerischen Fleckviehrasse (Simmenthalervieh), Genossenschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.1989, S. 5192).
Firma neu:
Fleckviehzuchtgenossenschaft Günsberg in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.07.2002 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Affolter, Hans, von Günsberg, in Günsberg, Mitglied der Verwaltung, Sekretär und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spycher, Ernst, von Köniz, in Günsberg, Mitglied der Verwaltung, Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schär, Josef, von Walterswil BE, in Günsberg, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schöpfer, Hermann, von Escholzmatt, in Günsberg, Vizepräsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Fleckviehzuchtgenossenschaft Günsberg, in Günsberg (SHAB Nr.278 vom 26.11.1980, S.3867). Fritz Gerber, Vizepräsident, ist aus der Verwaltung ausgeschieden;
seine Unterschrift ist erloschen.
Neu in die Verwaltung wurde als Vizepräsident gewählt:
Hermann Schöpfer, von Escholzmatt, in Günsberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.