Auskünfte zu ESV GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber ESV GmbH
- ESV GmbH mit Sitz in Gontenschwil ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus dem Bereich «Durchführung von Forschungen und Entwicklungen». ESV GmbH ist aktiv.
- Es sind 3 aktive Personen im Management eingetragen.
- Alle vergangenen Änderungen können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF speichert werden. Die letzte Änderung im Handelsregister gab am 10.09.2024.
- Die gemeldete UID ist CHE-394.027.137.
- Atelier Arttech GmbH, erdsondenverteiler.ch gmbh, Huner Technik AG haben die gleiche Adresse wie ESV GmbH.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
06.10.2023
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Gontenschwil
Handelsregisteramt
AG
Handelsregister-Nummer
CH-400.4.453.664-3
UID/MWST
CHE-394.027.137
Branche
Durchführung von Forschungen und Entwicklungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion und Installation von, den Handel mit und auch die Forschung an Produkten im Bereich der Energiegewinnung mittels Erdwärmesonden sowie Tätigkeiten aller Art im Bereich Bauwesen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien stellen und andere Sicherheiten insbesondere für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben, Immobilien errichten, erwerben, belasten, verwalten, vermieten und verkaufen sowie Immaterialgüterrechte und Wertschriften erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen und Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen und damit dessen Verwirklichung förderlich sein könnten.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- ESV Trading, Research & Development GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: ESV GmbH
Publikationsnummer: HR02-1006126194, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
ESV GmbH, in Gontenschwil, CHE-394.027.137, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2024, Publ. 1005964773).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meisert-Stäuble, Janine, von Wynigen und Klingnau, in Gontenschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Christoph Eggenberger.
Publikationsnummer: HR02-1005964773, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
ESV Trading, Research & Development GmbH, in Gontenschwil, CHE-394.027.137, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2023, Publ. 1005858189).
Statutenänderung:
06.02.2024.
Firma neu:
ESV GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion und Installation von, den Handel mit und auch die Forschung an Produkten im Bereich der Energiegewinnung mittels Erdwärmesonden sowie Tätigkeiten aller Art im Bereich Bauwesen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien stellen und andere Sicherheiten insbesondere für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben, Immobilien errichten, erwerben, belasten, verwalten, vermieten und verkaufen sowie Immaterialgüterrechte und Wertschriften erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen und Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen und damit dessen Verwirklichung förderlich sein könnten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meisert-Stäuble, Janine, von Wynigen und Klingnau, in Gontenschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Christoph Eggenberger;
Traykov, Martin, bulgarischer Staatsangehöriger, in Beinwil am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Christoph Eggenberger;
Eggenberger, Christoph, von Grabs, in Zurzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.