Auskünfte zu Digital Innovation Swiss GmbH in Liquidation
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Digital Innovation Swiss GmbH in Liquidation
- Digital Innovation Swiss GmbH in Liquidation ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Zug. Digital Innovation Swiss GmbH in Liquidation gehört zur Branche «Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen» und ist aktuell in Liquidation.
- Im Management sind 2 aktive Personen eingetragen.
- Die Firma hat ihren Handelsregistereintrag zuletzt am 21.05.2024 angepasst. Alle bisherigen Handelsregistereinträge sind unter Meldungen verfügbar.
- Die gemeldete UID ist CHE-217.127.756.
- Adelbar Holding AG, Adorea Holding AG, ALMAGEST LABS AG sind an derselben Adresse eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
20.12.2021
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Zug
Handelsregisteramt
ZG
Handelsregister-Nummer
CH-170.4.019.153-8
UID/MWST
CHE-217.127.756
Branche
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die strategische und operative Unternehmensberatung, Marketing-, Unternehmens-, Innovations-, Wirtschafts- und Informationstechnologieforschung sowie Aus- und Weiterbildung von Dritten und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten auf nationaler und internationaler Ebene, ausgenommen Beratungsleistungen, die ausdrücklich nach den gesetzlichen Vorschriften untersagt sind. Ferner beinhaltet der Zweck die Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, Erbringung von Leistungen aller Art für diese Beteiligungsgesellschaften und Dritte, z. B. Verwaltungsleistungen, Managementleistungen sowie sonstige wirtschaftliche Dienstleistung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschälte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Digital Innovation Swiss S.à.r.l. en liquidation
- Digital Innovation Swiss GmbH
- Digital Innovation Swiss S.à.r.l.
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Digital Innovation Swiss GmbH in Liquidation
Publikationsnummer: LS02-0000065726, Handelsregister-Amt Zug
Rubrik: Liquidationsschuldenrufe Unterrubrik: Liquidationsschuldenruf einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung Publikationsdatum: SHAB 21.05.2024 Öffentlich einsehbar bis: 21.05.2029 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Contaxa AG, Bahnhofstrasse 20, 6300 Zug Liquidationsschuldenruf Digital Innovation Swiss GmbH in Liquidation Organisation in Auflösung: Digital Innovation Swiss GmbH in Liquidation CHE-217.127.756 Bahnhofstrasse 20
Kontaktstelle: Contaxa AG Bahnhofstrasse 20
Publikationsnummer: HR02-1006034358, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Digital Innovation Swiss GmbH, in Zug, CHE-217.127.756, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2021, Publ. 1005365411).
Firma neu:
Digital Innovation Swiss GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Digital Innovation Swiss S.à.r.l. en liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.04.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blümlein, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Haibach (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürge, Urs, von Böztal, in Merenschwand, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: von Hornussen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.