Auskünfte zu GOLI GMBH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber GOLI GMBH
- GOLI GMBH aus Zürich ist im Bereich «Betreiben von Gastronomiebetrieben» tätig und aktiv.
- Das Management der Firma GOLI GMBH besteht aus einer Person.
- Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 08.07.2024. Alle Handelsregistereinträge können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF gespeichert werden.
- Die gemeldete UID lautet CHE-109.628.056.
- An der gleichen Adresse wie GOLI GMBH sind 186 weitere aktive Firmen eingetragen. Dazu gehören: 77 Diamonds Swiss GmbH, A&A Bau Group GmbH, A&L Bau GmbH.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
29.06.2002
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-280.4.005.646-1
UID/MWST
CHE-109.628.056
Branche
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Betrieb eines italienischen Spezialitätenrestaurants mit Pizzeria und Bar. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Dai Cognati GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: GOLI GMBH
Publikationsnummer: HR02-1006078422, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Dai Cognati GmbH, in Itingen, CHE-109.628.056, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2018, Publ. 1004468227). Die Gesellschaft, neu firmierend als "GOLI GMBH", wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft von Amtes wegen gelöscht.
Publikationsnummer: HR02-1006077775, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Dai Cognati GmbH, bisher in Itingen, CHE-109.628.056, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2018, Publ. 1004468227).
Statutenänderung:
21.06.2024.
Firma neu:
GOLI GMBH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o HCC AG, Talacker 41, 8001 Zürich.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft "Restaurant/Pizzeria Alta Villa, D. D'Ambrosio und G. Di Venere", in Ormalingen, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2001 mit Aktiven von CHF 120'418.41 und Passiven von CHF 120'409.67 zum Preis von CHF 8.74, wovon CHF 8.74 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Di Venere, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Itingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chodadadi Goli, Mohammad, iranischer Staatsangehöriger, in Seon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1004468227, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Dai Cognati GmbH, in Itingen, CHE-109.628.056, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2011, Publ. 6090972).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Di Venere-Fässler, Nicole, von Bubendorf, in Itingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Venere, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Itingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.