Auskünfte zu city-work ag Wil
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber city-work ag Wil
- city-work ag Wil in Wil SG ist eine Aktiengesellschaft aus dem Bereich «Vermittlung Zeitarbeitskräfte». city-work ag Wil ist aktiv.
- city-work ag Wil hat 2 Personen im Management.
- Unter Meldungen finden Sie alle Handelsregisteränderung, die letzte erfolgte am 12.04.2022.
- Die Firma city-work ag Wil ist unter der UID CHE-377.238.934 eingetragen.
- Unternehmen mit derselben Adresse wie city-work ag Wil: hba Rechtsanwälte AG, Zweigniederlassung Wil, SBW AG, Tidasco GmbH.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
22.01.2019
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Wil (SG)
Handelsregisteramt
SG
Handelsregister-Nummer
CH-320.3.085.789-8
UID/MWST
CHE-377.238.934
Branche
Vermittlung Zeitarbeitskräfte
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt gewerbsmässige Arbeits- und Stellenvermittlung, sowie Personalverleih und Personalberatung im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Rother & Partner Revisions GmbH | Arbon | 13.05.2019 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- citywork ag Wil
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: city-work ag Wil
Publikationsnummer: HR02-1005449123, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
city-work ag Wil, in Wil (SG), CHE-377.238.934, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2020, Publ. 1004917727).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wick, Robert Eugen, von Gais, in Rehetobel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mikulic, Ivan, von Berneck, in Lutzenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: kroatischer Staatsangehöriger, in Berneck].
Publikationsnummer: HR02-1004917727, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
citywork ag Wil, in Wil (SG), CHE-377.238.934, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2019, Publ. 1004628566).
Statutenänderung:
15.06.2020.
Firma neu:
city-work ag Wil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt gewerbsmässige Arbeits- und Stellenvermittlung, sowie Personalverleih und Personalberatung im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mikulic, Ivan, kroatischer Staatsangehöriger, in Berneck, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Wick, Robert Eugen, von Gais, in Rehetobel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wittenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.