Auskünfte zu CEX DIGITAL MARKETS AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber CEX DIGITAL MARKETS AG
- CEX DIGITAL MARKETS AG ist aktuell aktiv und in der Branche Erbringen von Dienstleistungen für Banken und Kreditinstitute tätig. Der Sitz liegt in Zug.
- CEX DIGITAL MARKETS AG hat eine Person im Management.
- Alle Anpassungen am Handelsregistereintrag finden Sie unter Meldungen. Die letzte Anpassung erfolgte am 08.08.2024.
- Die gemeldete UID ist CHE-297.019.613.
- Neben der Firma CEX DIGITAL MARKETS AG sind 140 weitere aktive Firmen an der gleichen Adresse eingetragen. Dazu gehören: 3AM Consultants AG, abaQon AG, Almandine Corporation SA.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
23.03.2020
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Zug
Handelsregisteramt
ZG
Handelsregister-Nummer
CH-170.3.044.447-3
UID/MWST
CHE-297.019.613
Branche
Erbringen von Dienstleistungen für Banken und Kreditinstitute
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Der Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und der Betrieb einer digitalen Handelsplattform für digitale Vermögenswerte. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- CEX DIGITAL MARKETS SA
- CEX DIGITAL MARKETS Ltd
- Coinx24 Ltd
- Coinx24 SA
- Coinx24 AG
- Xchange Monster AG
- Xchange Monster SA
- Xchange Monster Ltd
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: CEX DIGITAL MARKETS AG
Publikationsnummer: HR02-1006102404, Handelsregister-Amt Zug, (170)
CEX DIGITAL MARKETS AG, in Zug, CHE-297.019.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 21.03.2024, Publ. 1005991263).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honigwachs, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kärkkäinen, Esa Tapani, finnischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005991263, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Coinx24 AG, in Zug, CHE-297.019.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2023, Publ. 1005845631).
Statutenänderung:
11.03.2024.
Firma neu:
CEX DIGITAL MARKETS AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(CEX DIGITAL MARKETS SA) (CEX DIGITAL MARKETS Ltd).
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Publikationsnummer: HR02-1005845631, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Coinx24 AG, in Zug, CHE-297.019.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2023, Publ. 1005669231).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Shot, Yevhen, ukrainischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honigwachs, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift [bisher: in Sandton (ZA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift].