Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu BIWP AG in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
14.12.2000
Löschung im Handelsregister
17.06.2008
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Bern
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-035.3.027.892-0
UID/MWST
CHE-101.529.918
Branche
Herstellung von Gütern der Telekommunikation / Unterhaltungselektronik
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Entwicklung, Fabrikation und Vertrieb von Produkten im Zusammenhang mit der Technologie für Powerline Communications, Lieferung umfassender Feldversuche, Feldmessungen, Teil- und Gesamtlösungen sowie schlüsselfertige Produkte im Bereich der Technologie für Powerline Communications und Erbringung aller mit dieser Aktivität verbundenen Serviceleistungen; sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Gründstücke erwerben.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | <2004 | 16.06.2008 | |
Arthur Andersen AG | Bern | <2004 | 16.06.2004 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- BIWP AG
- Ascom Powerline Communications AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: BIWP AG in Liquidation
Publikationsnummer: 4525150, Handelsregister-Amt Bern, (36)
BIWP AG in Liquidation, in Bern, CH-035.3.027.892-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2006, S. 3, Publ. 3622768). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 3622768, Handelsregister-Amt Bern, (36)
BIWP AG, in Bern, CH-035.3.027.892-0, Entwicklung, Fabrikation und Vertrieb von Produkten im Zusammenhang mit der Technologie für Powerline Communications usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2006, S. 2, Publ. 3540170).
Firma neu:
BIWP AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.10.2006 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bracher, Hans, von Madiswil und Burgdorf, in Kirchberg BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dersch, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Wohlenschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Bruno, von Emmen, in Ballwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hausammann, Fabio, von Zürich und Meikirch, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hensler, Margrit, von Einsiedeln, in Jona, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meister, Erwin, von Basadingen-Schlattingen, in Hombrechtikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zimmerli, Rolf, von Oftringen, in Erlinsbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Guldimann, Daniel, von Lostorf, in Hägendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Markus, von Vitznau, in Bern, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sutter, Anton, von Hubersdorf, in Langendorf, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3540170, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Ascom Powerline Communications AG, in Bern, CH-035.3.027.892-0, Entwicklung, Fabrikation und Vertrieb von Produkten im Zusammenhang mit der Technologie für Powerline Communications usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2006, S. 3, Publ. 3269222).
Statutenänderung:
24.08.2006.
Firma neu:
BIWP AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liu, Weilin, chinesischer Staatsangehöriger, in Fislisbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Markus, von Vitznau, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.