Auskünfte zu Sattis Sàrl
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Sattis Sàrl
- Sattis Sàrl mit Sitz in Carouge GE ist aktiv. Sattis Sàrl ist im Bereich «Sonstige Bautätigkeit» tätig.
- Sattis Sàrl wurde am 28.08.2019 gegründet.
- Die letzte Handelsregisteränderung erfolgte am 03.08.2022. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die gemeldete UID lautet CHE-222.119.113.
- Es sind 24 weitere aktive Firmen an der gleichen Adresse eingetragen. Dazu gehören: Amis - Médiation SNC, Architectures Jucker SA, ATIE Ndongo Nana.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
28.08.2019
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Carouge (GE)
Handelsregisteramt
GE
Handelsregister-Nummer
CH-621.4.010.584-3
UID/MWST
CHE-222.119.113
Branche
Sonstige Bautätigkeit
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
La commercialisation et l'installation de systèmes de production d'énergies renouvelables, en principal les panneaux photovoltaïques, la protection des toitures par la végétalisation pour un usage d'habitation ou d'activité et par extension ce qui concoure à l'intégration des panneaux solaires en toiture tels que travaux de charpente, de couverture, de pose de tuiles, d'étanchéité et de ferblanterie ainsi que toutes activités dans le domaine de la construction bois écologique à haute performance énergétique, notamment les maisons passives. La société peut faire toutes opérations de nature à favoriser le développement du patrimoine social tels que la création, l'acquisition, la location, la prise de bail, l'installation, et l'exploitation de tout établissement et fonds de commerce se rapportant aux activités spécifiées. Elle peut participer, directement ou indirectement, dans toutes les opération commerciales et entreprises commerciales pouvant se rattacher à l'objet social et faire toutes opérations quelconques contribuant ou accessoires à l'objet social. Elle peut accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers si cela favorise les intérêts de la société.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Arve Charpente Sàrl
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Sattis Sàrl
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005534417, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Arve Charpente Sàrl, à Martigny, CHE-222.119.113, société à responsabilité limitée (No. FOSC 209 du 29.10.2019, Publ. 1004747609). Par suite de transfert du siège à Carouge (GE), l'entité juridique est inscrite au Registre du commerce du canton de Genève sous la raison de commerce "Sattis Sàrl". Par conséquent, elle est radiée d'office du Registre du commerce du Bas-Valais.
Publikationsnummer: HR02-1005534465, Handelsregister-Amt Genf, (660)
Arve Charpente Sàrl, précédemment à Martigny, CHE-222.119.113 (FOSC du 29.10.2019, p. 0/1004747609).
Nouveau siège:
Carouge (GE), Route des Jeunes 23, 1227 Carouge GE.
Nouvelle raison sociale:
Sattis Sàrl. Nouveaux statuts du 22.07.2022.
Nouveau but:
la commercialisation et l'installation de systèmes de production d'énergies renouvelables, en principal les panneaux photovoltaïques, la protection des toitures par la végétalisation pour un usage d'habitation ou d'activité et par extension ce qui concoure à l'intégration des panneaux solaires en toiture tels que travaux de charpente, de couverture, de pose de tuiles, d'étanchéité et de ferblanterie ainsi que toutes activités dans le domaine de la construction bois écologique à haute performance énergétique, notamment les maisons passives. La société peut faire toutes opérations de nature à favoriser le développement du patrimoine social tels que la création, l'acquisition, la location, la prise de bail, l'installation, et l'exploitation de tout établissement et fonds de commerce se rapportant aux activités spécifiées. Elle peut participer, directement ou indirectement, dans toutes les opération commerciales et entreprises commerciales pouvant se rattacher à l'objet social et faire toutes opérations quelconques contribuant ou accessoires à l'objet social. Elle peut accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers si cela favorise les intérêts de la société. Joly Christophe Oscar Germain est désormais à Pers-Jussy, FRA.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.