Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu allsport ag
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
06.06.1974
Löschung im Handelsregister
20.01.2005
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Wallisellen
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.900.866-5
UID/MWST
CHE-102.547.801
Branche
Handel (Konsumgüter)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Engroshandel mit und Fabrikation von Sportartikeln, Sportbekleidung und ähnlichen Erzeugnissen aller Art; kann sich an Unternehmungen dieser Branche beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Eugster Treuhand AG | Dübendorf | <2004 | 19.01.2005 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- allsport AG
- Allsport AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: allsport ag
Publikationsnummer: 2649844, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
allsport ag, in Wallisellen, CH-020.3.900.866-5, Engroshandel mit und Fabrikation von Sportartikeln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.1998, S. 1067). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die huspo Peter E. Huber AG, in Wallisellen (CH- 020.3.912.352-1), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Allsport AG, bisher in Wangen-Brüttisellen, Engroshandel mit und Fabrikation von Sportartikeln, Sportbekleidung und ähnlichen Erzeugnissen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.1993, S. 1093).
Statutenänderung:
9.01.1998.
Firma neu:
allsport ag.
Sitz neu:
Wallisellen.
Domizil neu:
Butzenstrasse 6, 8304 Wallisellen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Peter, von Wallisellen, in Wallisellen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Engishofen];
Danuser-Huber, Sylvia, von Felsberg und Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Huber, Sylvia, von Engishofen];
Huber, Daniel, von Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Engishofen];
Huber, Irene, von Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Engishofen].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Allsport AG, bisher in Wallisellen , Engroshandel mit und Fabrikation von Sportartikeln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.305 vom 31.12.1980, S.4212).
Statuten geändert am:
12.1.1993, 12.2.1993.
Sitz neu:
Wangen-Brüttisellen.
Domizil neu:
Ruchstuckstrasse 18, 8306 Brüttisellen.
Zweck neu:
Engroshandel mit und Fabrikation von Sportartikeln, Sportbekleidung und ähnlichen Erzeugnissen aller Art;
kann sich an Unternehmungen dieser Branche beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt nach Massgabe der Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber Ernst, von Engishofen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrats, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber Daniel, von Engishofen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber Irene, von Engishofen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber Sylvia, von Engishofen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eugster Treuhand AG, in Dübendorf, Revisionsstelle.