Informazioni su Christoph Urech
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Christoph Urech
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Urech
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006072604, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
FC Thun AG, in Thun, CHE-112.156.833, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2024, Publ. 1006039959).
Statutenänderung:
13.06.2024. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Kapitalband vom 25.05.2023 wurde aufgehoben] [gestrichen: Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conway, Paul, amerikanischer Staatsangehöriger, in Key Biscayne (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urech, Christoph, von Seon, in Amsoldingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumoberhaus, Marco, von Bürchen, in Salgesch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Doser, Gregor, von Raron, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gut, Thomas, von Büron, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leu, Alice, von Rütschelen, in Heimberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005929935, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
act's advisor GmbH, in Gossau (ZH), CHE-465.681.246, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2020, Publ. 1004861030).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
act's ag (CHE-112.838.418), in Luzern, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Urech, Christoph, von Seon, in Amsoldingen, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fleischmann, Peter, von Gossau (ZH), in Gossau (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1005928797, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Jugendförderung und Engagement FC Thun Berner Oberland, in Thun, CHE-165.822.290, c/o FC Thun AG, Weststrasse 12, 3604 Thun, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
12.12.2023.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt, die professionelle Ausbildung von Nachwuchsfussballerinnen und Nachwuchsfussballern des Berner Oberlandes zu fördern und zu unterstützen. Die Tätigkeit umfasst die Förderung der sportlichen, schulischen, beruflichen und persönlichen Entwicklung von begabten jungen Fussballerinnen und Fussballern des Berner Oberlandes. Im Weiteren leistet die Stiftung einen Beitrag zur Integration von Nachwuchsfussballerinnen und Nachwuchsfussballern mit Migrationshintergrund. Schliesslich fördert die Stiftung die Entwicklung einer positiv denkenden, leistungsbereiten und sozialkompetenten Fussballjugend und deren umsichtigen Umgang mit beeinträchtigten Menschen. Gewinn und Kapital der Stiftung sind ausschliesslich dem vorstehend genannten Zweck gewidmet. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinen Erwerbszweck. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB.
Eingetragene Personen:
Matter, Christoph Oliver, von Kölliken, in Steffisburg, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feller, Ernst Jakob, von Thun, in Thun, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urech, Christoph, von Seon, in Amsoldingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
WISTAG Revision AG (CHE-104.019.565), in Thun, Revisionsstelle.