Informazioni su Giancarlo Tottoli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Giancarlo Tottoli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006079867, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
ESN Sports AG, in Ermatingen, CHE-473.503.339, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 04.04.2024, Publ. 1006000902).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tottoli, Giancarlo, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haunschild, Karlheinz, von Kemmental, in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1006000902, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
ESN Sports AG, bisher in Wollerau, CHE-473.503.339, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2019, Publ. 1004659834).
Statutenänderung:
22.12.2023.
Sitz neu:
Ermatingen.
Domizil neu:
Klinglerstrasse 27, 8272 Ermatingen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haunschild, Karlheinz, von Kemmental, in Ermatingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tottoli, Giancarlo, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005563394, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
GPG Sports AG, in Ermatingen, CHE-171.260.756, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2020, Publ. 1005049416).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tottoli, Giancarlo, von Winterthur, in Seuzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Yürek, Vedat, österreichischer Staatsangehöriger, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.