Informazioni su Hüseyin Tas
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hüseyin Tas
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005587309, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Best Döner Produktion Gastro GmbH, in Triengen, CHE-293.236.287, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2022, Publ. 1005488955).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tas, Hüseyin, türkischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dogan, Emrah, türkischer Staatsangehöriger, in Itingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005488955, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Best Döner Produktion Gastro GmbH, bisher in Füllinsdorf, CHE-293.236.287, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2022, Publ. 1005390021).
Statutenänderung:
06.04.2022.
Sitz neu:
Triengen.
Domizil neu:
Kantonsstrasse 47, 6234 Triengen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karatastan, Pierre Hasan, französischer Staatsangehöriger, in Riedisheim (FR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Cavuldak, Hüseyin, türkischer Staatsangehöriger, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tas, Hüseyin, türkischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005247872, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Alfa Pack & Food GmbH, in Rothrist, CHE-199.545.591, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2016, Publ. 3075605).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tas, Hüseyin, türkischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].