Informazioni su Lukas Hornscheidt-Schrittwieser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Lukas Hornscheidt-Schrittwieser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005968840, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Technokrat GmbH, in Schlieren, CHE-168.076.850, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2020, Publ. 1005029889).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüsser, Noah, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Lenzburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hornscheidt-Schrittwieser, Lukas, österreichischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Mugioiu, Dan, von Dietikon, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Wegmann, Markus Christian, von Küsnacht (ZH), in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 134 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005029889, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Technokrat GmbH, in Dietikon, CHE-168.076.850, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2018, Publ. 4201035).
Statutenänderung:
23.10.2020.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Unterrohrstrasse 5, 8952 Schlieren.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs-, Entwicklungs- und Produktionsdienstleistungen, insbesondere im Engineering;
Produktion, Handel mit sowie Verkauf von elektronischen Produkten aller Art;
Entwicklung und Verkauf von Software;
Anbieten und Betreiben von Online-Plattformen sowie dem Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hornscheidt-Schrittwieser, Lukas, österreichischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Schrittwieser, Lukas, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wegmann, Markus Christian, von Küsnacht (ZH), in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Sarnen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4201035, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Technokrat GmbH, in Dietikon, CHE-168.076.850, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2017, Publ. 3753835).
Statutenänderung:
17.04.2018.
Domizil neu:
Riedstrasse 14, 8953 Dietikon.
Stammkapital neu:
CHF 40'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüsser, Noah, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Lenzburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schrittwieser, Lukas, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.