Informazioni su Iris Schneider
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Iris Schneider
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2528279, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Weiss Zimmerei & Blockbau GmbH, in Langnau am Albis, CHE-112.363.160, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2014, Publ. 1300389).
Statutenänderung:
24.11.2015.
Firma neu:
Zimmerei Schneider GmbH.
Sitz neu:
Schönenberg ZH.
Domizil neu:
Tirggelweg 3, 8824 Schönenberg ZH.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Weiss Zimmerei & Blockbau, in Langnau am Albis, gemäss Vertrag vom 15.04.2005 und Übernahmebilanz per 31.12.2004 mit Aktiven von CHF 223'499.95 und Passiven von CHF 201'843.72, wofür CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 1'655.93 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Pascal, von Rüthi SG, in Langnau am Albis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Schneider, Iris, von Rüthi SG, in Langnau am Albis, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 1300389, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Weiss Zimmerei & Blockbau GmbH, in Langnau am Albis, CHE-112.363.160, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2013, Publ. 7085068).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss, Stefan, von Hundwil, in Hedingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Weiss, Janine, von Hundwil, in Hedingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Pascal, von Rüthi SG, in Langnau am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Schneider, Iris, von Rüthi SG, in Langnau am Albis, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.