Informazioni su Kurt Walter Lustenberger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Kurt Walter Lustenberger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006067380, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
KFA AG, in Luzern, CHE-112.360.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2009, S.14, Publ. 5175956).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lustenberger, Kurt, von Luzern und Hasle LU, in Adligenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Peter, von Hombrechtikon, in Adligenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laws, Fynn, deutscher Staatsangehöriger, in Birr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005192156, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Prenew GmbH, in Feusisberg, CHE-303.345.661, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2019, Publ. 1004680960).
Firma neu:
Prenew GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Prenew Sàrl en liquidation) (Prenew LLC in liquidation) (Prenew Sagl in liquidazione).
Weitere Adressen:
c/o Kurt Walter Lustenberger, Luzernerstrasse 76b, 6043 Adligenswil (Liquidationsadresse). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.05.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Tim O., deutscher Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lustenberger, Kurt Walter, von Luzern, in Adligenswil, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2306219, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
RPS Consult AG, in Binningen, CHE-101.583.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2009, S. 9, Publ. 5093504).
Firma neu:
RPS Consult AG in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsadresse: c/o Kurt Lustenberger, Luzernerstrasse 76b, 6043 Adligenswil.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.07.2015 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Puschner, Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Fulda (DE), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lustenberger, Kurt, von Luzern und Hasle LU, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].