Informazioni su Nathan Kaiser
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Nathan Kaiser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005590407, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Gretchen AG, in Grabs, CHE-112.747.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2019, Publ. 1004637886).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Nathan, von Lohn-Ammannsegg, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6250684, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
jump on stage AG, in Zürich, CH-020.3.032.163-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2010, S. 24, Publ. 5842874).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Nathan, von Lohn-Ammannsegg, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5724706, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gretchen AG (Gretchen SA) (Gretchen Ltd), bisher in Bern, CH-035.3.035.851-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 20.07.2009, S. 4, Publ. 5148558).
Statutenänderung:
04.06.2010.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Arosastrasse 7, 8008 Zürich.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen, Hörfunk- und Fernsehprogrammen, von Drehbüchern, von Musik-, Theater- und Opernstücken sowie Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Kultur und Unterhaltung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Immobilien erwerben, verwalten, vermitteln oder veräussern. Sie kann ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. . Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thiel, Rolf, von Basel, in Biberist, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Thiel-Mayer, Doris, von Basel, in Biberist, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Nathan, von Lohn-Ammannsegg, in Shanghai (CN), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Thiel, Andreas, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Bern, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Burki, Dominique, von Solothurn, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.