Informazioni su Wilhelm Ganz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wilhelm Ganz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1232830, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wohnbaugenossenschaft Lufingen (WGL), in Lufingen, Bezweckt, ihren Mitgliedern gesunde und preiswerte Wohnungen zu verschaffen, Genossenschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2002, S. 18, Publ. 656132).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leiser, Walter, von Grossaffoltern, in Lufingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vetter, Markus, von Opfikon, in Embrach, Mitglied, Kassier und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reimann, Margrit, von Lufingen, in Lufingen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Ganz, Wilhelm, von Embrach, in Embrach, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urech, Luzius, von Zürich und Seon, in Lufingen, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Urs, von Lufingen, in Lufingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 656132, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wohnbaugenossenschaft Lufingen (WGL), in Lufingen, Genossenschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.1994, S. 4586).
Domizil neu:
c/o Hans Wiederkehr, Buckstrasse 31, Augwil, 8426 Lufingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ganz, Wilhelm, von Embrach, in Lufingen, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetter, Markus, von Opfikon, in Embrach, Mitglied, Kassier und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lufingen, Mitglied und Kassier].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wohnbaugenossenschaft Lufingen (WGL), in Lufingen , gesunde und preiswerte Wohnungen, Genossenschaft (SHAB Nr.65 vom 20.3.1987 S.1086).
Statutenänderung:
12.4.1989.
Domizil neu:
c/o Markus Vetter, Huswisenstrasse 16, 8426 Lufingen. (Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeppli, Jakob, von Zürich, in Lufingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller-Decker, Verena, von Zürich und Lufingen, in Lufingen, M, Kassier und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frutiger, Felix, von Basel, in Lufingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hiltebrand, Kurt, von Lufingen, in Lufingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiederkehr, Hans, von Lufingen, Spreitenbach und Zürich, in Lufingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: von Spreitenbach und Zürich, in Lufingen, Vizepräsident);
Reimann, Margrit, von Lufingen, in Lufingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung);
Vetter, Markus, von Opfikon, in Lufingen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ganz, Wilhelm, von Embrach, in Lufingen, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.