Informazioni su Thomas Andreas Flückiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Thomas Andreas Flückiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005050264, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Nuboat GmbH, bisher in Thun, CHE-337.461.271, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2016, Publ. 3144529).
Statutenänderung:
09.12.2020.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Chaltenbodenstrasse 10, 8834 Schindellegi.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Chemin des Cerisiers 27, 1462 Yvonand].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Thomas, von Auswil, in Oberhofen am Thunersee, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Silvan, von Auswil, in Oberhofen am Thunersee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Kendo GmbH (CHE-483.076.089), in Sarnen, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Thun, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005025380, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
COOKPOOL GmbH, in Ostermundigen, CHE-190.282.698, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2016, Publ. 3253473).
Statutenänderung:
10.11.2020.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Alter Aargauerstalden 32, 3006 Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüttel, Dimitri, von Zäziwil, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 145 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Ostermundigen, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Flückiger, Thomas, von Auswil, in Oberhofen am Thunersee, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Müller, Pascal, von Rheinau, in Full-Reuenthal, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004663377, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
fatpanda GmbH, in Thun, CHE-335.914.936, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2018, Publ. 4110845).
Statutenänderung:
21.06.2019.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
Gurtenbrauerei 14, 3084 Wabern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im lnformatikbereich, insbesondere Entwicklung, konzeptionelle Beratung, Infrastrukturleistungen sowie allgemeine Dienstleistungen im Bereich E-Commerce und neue Medien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, lmnnaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänni, Philipp, von Gerzensee, in Bern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Flückiger, Thomas, von Auswil, in Oberhofen am Thunersee, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Stéphane-Andree Elvis, von Trub, in Meilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Brüderli, Michael, von Ochlenberg, in Zumikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
van Wijk, Anna, von Thun, in Gunten (Sigriswil), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kendo GmbH (CHE-483.076.089), in Thun, Gesellschafterin, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].