Informazioni su Nikki Joy Böhler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Nikki Joy Böhler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005691290, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Opendata.ch, in Basel, CHE-162.646.364, Verein (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2020, Publ. 1005031380).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhler, Nikki Joy, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005388574, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Les Millionnaires, Böhler & Baumann, in Zürich, CHE-103.414.551, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2016, S.0, Publ. 3125153).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhler, Nikki, von Zürich, in Küsnacht ZH, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhler, Loris Léon, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005258292, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft, in Zürich, CHE-107.853.228, Verein (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2021, Publ. 1005100276).
Statutenänderung:
03.12.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eckhardt, Beate, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Urs W., von Luzern, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhler, Nikki Joy, von Zürich, in Stallikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Dr. Franz, von Arni (BE), in Landiswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürzeler, Claudia, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kallay, Dr. Jürg, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.