Verena Zumkehr-Gentsch
residente a Uttwil, da Adelboden e Neunforn Mandati attuali: Gesellschaft FROHSINN, Stiftung Uttwiler Kunst Persone correlate: Bruno Oetterli, Hans Rudolf Vonmoos, Urs Stocker e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Verena Zumkehr-Gentsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Verena Zumkehr-Gentsch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Verena Zumkehr-Gentsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Verena Zumkehr-Gentsch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Verena Zumkehr-Gentsch
Persone con il nome Verena Zumkehr-Gentsch lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio delle biblioteche e musei
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio delle biblioteche e musei
Privato con il nome Verena Zumkehr-Gentsch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Verena Zumkehr-Gentsch
Numero di pubblicazione: HR02-1005839283, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Gesellschaft "Frohsinn", in Uttwil, CHE-102.242.678, Verein (SHAB Nr. 56 vom 23.03.1998, S.1989).
Statutenänderung:
10.06.2022.
Name neu:
Gesellschaft FROHSINN.
Domizil neu:
c/o Urs Stocker, Im Waidacker 4, 8592 Uttwil.
Zweck neu:
Der Verein ist politisch und konfessionell neutral und dient ausschliesslich gemeinnützigen Zwecken. Er fördert selbst oder durch Unterstützung für Uttwil und seine Umgebung denkmalpflegerische und historische Belange.
Mittel neu:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Darlehen und Eintrittsgelder der Mitglieder, Freiwillige Zuwendungen, Erträge aus Liegenschaften.
Organisation neu:
[Gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Adrian, von Neunforn, in Weinfelden, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumkehr-Gentsch, Verena, von Adelboden, in Uttwil, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stocker, Urs, von Obermumpf, in Uttwil, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oetterli, Bruno, von Schaffhausen, in Dozwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vonmoos, Hans Rudolf, von Pfaffnau, in Uttwil, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004552415, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Stiftung Wohnen im Alter Uttwil, in Uttwil, CHE-110.400.554, Stiftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2015, Publ. 2286183).
Domizil neu:
c/o Klemen Vehovec, Kirchhalde 1, 8592 Uttwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumkehr-Gentsch, Verena, von Adelboden und Neunforn, in Uttwil, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knechtle, Regula, von Appenzell, in Uttwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vehovec, Klemen, von Amriswil, in Uttwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stocker, Urs, von Obermumpf, in Uttwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Slongo, Regina, von Herisau, in Uttwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4688600, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Stiftung Wohnen im Alter Uttwil, in Uttwil, CH-440.7.011.396-2, Stiftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2008, S. 13, Publ. 4363388).
Domizil neu:
c/o Verena Zumkehr-Gentsch, Im Müsli 6, 8592 Uttwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann-Arn, Brigitte, von Gränichen und Lyss, in Uttwil, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staub, Peter, von Urnäsch, in Uttwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggmann, Beat, von Uttwil, in Uttwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumkehr-Gentsch, Verena, von Adelboden und Neunforn, in Uttwil, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Badertscher Renz, Gabriele, von Bad Ragaz und Neuhausen am Rheinfall, in Uttwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Martin, von Pfäfers, in Uttwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.