Carla Zolin-Meyer
residente a Uetikon am See, da Reinach (AG) e Zürich Mandati attuali: ValueImmo Services GmbH, ValueFirst Management Consulting Ltd. Persone correlate: Marco Zolin-Meyer, Marco Zolin-Meyer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Carla Zolin-Meyer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Carla Zolin-Meyer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Carla Zolin-Meyer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Carla Zolin-Meyer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Carla Zolin-Meyer
Persone con il nome Carla Zolin-Meyer lavorano in questi rami economici
Costruzione di edifici
Servizi per consulenza manageriale
Costruzione di edifici
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Carla Zolin-Meyer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Carla Zolin-Meyer
Numero di pubblicazione: 5542426, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ValueFirst Management Consulting Limited, in Thalwil, CH-020.3.023.891-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2005, S. 20, Publ. 2749134).
Statutenänderung:
11.12.2009.
Firma neu:
ValueFirst Management Consulting Ltd..
Sitz neu:
Uetikon am See.
Domizil neu:
c/o Frau Carla Zolin-Meyer, Bergstrasse 324, 8707 Uetikon am See.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Management und Informatik-Beratung von Dienstleistungs- und Industrieunternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Gemäss Erklärung vom 11.12.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PRT Revisions & Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zolin-Meyer, Carla, von Reinach AG und Zürich, in Uetikon am See, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Freienbach];
Zolin-Meyer, Marco, von Reinach AG, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Freienbach].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ValueFirst Management Consulting Limited, bisher in Z ü r i c h , Management- und Informatik-Beratung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 23.11.2000, S. 7975).
Statutenänderung:
17.01.2001.
Sitz neu:
T h a l w i l .
Domizil neu:
Gewerbestrasse 16, 8800 Thalwil.
Zweck neu:
Erbringen von Management- und Informatik-Beratung von Dienstleistungs- und Industrieunternehmen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.- [bisher: CHF 100'000.-].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.-.
Aktien neu:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 10.- [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.-].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
deNeef, Cornelia, von Schangnau, in Uezwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Gramoba AG, in Baar, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zolin-Meyer, Carla, von Reinach AG und Zürich, in Freienbach, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barothy, Thomas, von Eggenwil, in Rothenthurm, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Melching, Dr. Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sarasin, David, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zolin-Meyer, Marco, von Reinach AG, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PRT Revisions & Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle.