Jean-Pierre Zöbeli
residente a Schöfflisdorf, da Neerach Mandati attuali: Swiss Centron 1 AG, Prodiac GmbH e di più Persone correlate: Roman Müller, Patrick Obrist, Chona Alcantara e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jean-Pierre Zöbeli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jean-Pierre Zöbeli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jean-Pierre Zöbeli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jean-Pierre Zöbeli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jean-Pierre Zöbeli
Persone con il nome Jean-Pierre Zöbeli lavorano in questi rami economici
Trasporto di persone e merci su strada
Altre servici in educazione
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Trasporto di persone e merci su strada
Altre servici in educazione
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Privato con il nome Jean-Pierre Zöbeli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jean-Pierre Zöbeli
Numero di pubblicazione: HR02-1006104444, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Swiss Centron 1 AG, in Baar, CHE-190.091.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2023, Publ. 1005844667).
Domizil neu:
Blegistrasse 25, 6340 Baar.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zöbeli, Jean-Pierre, von Neerach, in Schöfflisdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: HR02-1006055526, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CompNet GmbH, in Dielsdorf, CHE-108.671.457, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2021, Publ. 1005271970).
Statutenänderung:
06.06.2024.
Sitz neu:
Otelfingen.
Domizil neu:
Libernstrasse 22, 8112 Otelfingen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion und den Handel von und mit elektronischen Geräten aller Art. Die Gesellschaft führt auch Schulungen im Bereich der Anwendung von entwickelten und produzierten Waren durch. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder die geeignet sind, ihn zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, zweckverbundene Vertretungen übernehmen und sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art in irgendeiner Form beteiligen. Ferner kann die Gesellschaft Liegenschaften erwerben, halten und verkaufen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile sind aufgehoben.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zöbeli, Jean-Pierre, von Neerach, in Schöfflisdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Oberweningen];
Schenker, Paul, von Zürich und Däniken, in Risch, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zollikon].
Numero di pubblicazione: HR02-1005844667, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Swiss Centron 1 AG, in Baar, CHE-190.091.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2023, Publ. 1005810100).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Falzarano, Domenico, italienischer Staatsangehöriger, in Fischingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zöbeli, Jean-Pierre, von Neerach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.